Entreprise : COMPAGNIE DES AGENTS DISTRIBUTION 3JM - SIREN 348 514 779
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2022)
Dénomination
COMPAGNIE DES AGENTS DISTRIBUTION 3JM
Sigle
CAD 3JM
SIREN (siège)
348 514 779
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1988
Date de fin de la personne morale
16/11/2087
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
5 B RUE ANDRE FRUCHARD 54320 MAXEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
E I JEAN PROUVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUEMIN HUGUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
NANCY
Nom, Prénom(s)
GALLAY PIERRE-HENRI
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1922
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
MOREL DIDIER , EDMOND , PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
ARGENTEUIL
Nom, Prénom(s)
STAIB CHANTAL , MARIE-ODILE
Nom d'usage
POUTOT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
BOUXIERES AUX CHENES
Nom, Prénom(s)
CANTREL DENIS , ROBERT , JEAN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PETIT JEAN-MICHEL
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
CHALONS SUR MARNE
Dénomination
SONEG STE NANCEIENNE D'EXPERT. COMPTABLE ET DE GESTION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NANCY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/10/1988
Siret
34851477900019
Enseigne
CAD 3JM
Code APE
516J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat, vente, depot et distribution (negoce) en gros d'appareils electriques, industriels, thermiques et menagers et de produits lies a la communication et l'audiovisuel
Adresse
5 B RUE 5B RUE ANDRE FRUCHARD - ENS INDUSTRIEL JEAN PROUVE
54320 , MAXEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
E I JEAN PROUVE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/1993
Siret
34851477900027
Code APE
516J
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Achat vente dépôt et distribution (négoce) en gros d appareillages électriques industriels thermiques et ménagers et de Produitslies à la communication et à l audiovisuel négoce de matériel électrique
Adresse
15 AV DES AUBEPINES
95500 , GONESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15182
Date d'ajout
27/04/2023
Description
Par jugement du 26/04/2022 le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de redressement judiciaire suite à plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20434
Date d'ajout
06/05/2022
Description
par jugement en date du 26 avril 2022, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé la clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession
Numéro d'observation
9804
Date d'ajout
05/05/2022
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DU PLAN DE CESSION de COMPAGNIE DES AGENTS DE DISTRIBUTION 3JM (SADIR).
Numéro d'observation
9531
Date d'ajout
03/05/2022
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession Par jugement en date du 26/04/2022, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé la CLOTURE pour insuffisance d’actif de la procédure de redressement judiciaire suite à PLAN DE CESSION de COMPAGNIE DES AGENTS DE DISTRIBUTION 3JM (SADIR).
Numéro d'observation
8171
Date d'ajout
05/11/2016
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Sur requête de la SCP Pierre BAYLE - Pascale CHANEL - Elodie BAYLE, le Tribunal de Commerce de Nancy par jugement en date du 16/06/2015, a désigné au sein de la SCP Pierre BAYLE - Pascale CHANEL - Elodie BAYLE, Me Pascale CHANEL en remplacement de Me Pierre BAYLE, Commissaire au Plan.
Numéro d'observation
995162
Date d'ajout
17/08/1999
Description
Changement d'un organe de procédure/ Par jugement en date du 17 AOUT 1999, le Tribunal de Commerce de Nancy a décidé du transfert des mandats judiciaires ouverts avant le 31/07/1999 attribués à Me BAYLE à la SCP Pierre BAYLE-Pascale GEOFFROY, Technopôle de Brabois, 13 Allée de Longchamp à VILLERS les Nancy.
Numéro d'observation
986503
Date d'ajout
12/11/1998
Description
VENTE DU FONDS PRINCIPAL SIS A MAXEVILLE - 5BIS, RUE ANDRE FRUCHARD - ENSEMBLE INDUSTRIEL JEAN PROUVE A LA SARL C.A.D. RCS NANCY B 409 738 739 A COMPTER DU 22 OCTOBRE 1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 22 10 1996 , arrêtant le plan de cession au profit de X , désigne Maître pierre Bayle technopole Brabois 13 allée Longchamp 54600 Villers/nancy comme tenu d'exécuter le plan . Nomme commissaire à l'exécution du plan Maître pierre Bayle , nom du juge commissaire : Monsieur vivier
Numéro d'observation
966076
Date d'ajout
25/10/1996
Description
Plan de redressement : cession Le Tribunal de Commerce de NANCY par jugement du 22 Octobre 1996 a arrêté le PLAN de CESSION du Redressement Judiciaire en régime simplifié et a désigné en qualiét de Commissaire au plan: Me BAYLE- Technopole Brabois,13 Allée de Longchamps à VILLERS les Nancy. Tel: 03 83 44 38 16
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/07/1996
Description
Le tribunal de commerce de Nancy , a prononcé en date du 18 06 1996 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié , date de cessation des paiements le 04 06 1996 , et a désigné juge commissaire M. vivier , administrateur Maître pierre Bayle technopole Brabois 13 allée Longchamp 54600 Villers/nancy avec pour mission : Assistez le débiteur dans tous les actes de gestion , représentant créanciers Scp Chambrion Bruart 25 Bld Joffre Cs 5401 54000 Nancy Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
963513
Date d'ajout
21/06/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nancy. L'entreprise ci-dessus a déclaré le 14 Juin 1996 être en état de cessation des paiements (Art. 6 du décret du 27 Décembre 1985).
Numéro d'observation
963514
Date d'ajout
21/06/1996
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Par jugement en date du 18 Juin 1996, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé le REDRESSEMENT JUDICIAIRE (Régime simplifié) de l'entreprise ci-dessus, fixé au 4 Juin 1996 la date de cessation des paiements. Représentant des créanciers: SCP CHAMBRION-BRUART - 25 boulevard Joffre à NANCY - Tel:83 37 01 01- Administrateur: Me BAYLE-Technopole Brabois 13 Allée de Longchamps à VILLERS les Nancy Tel: 83 44 38 16 - Juge commissaire : M. VIVIER.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/1996
Description
Radiation. Cessation d'activité le 07 12 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).