Entreprise : SCI SAINT YVES - SIREN 348 511 593
Identité
Dénomination
SCI SAINT YVES
SIREN (siège)
348 511 593
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1988
Début d’activité
10/10/1988
Date de fin de la personne morale
08/11/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété, administration, exploitation immeubles bâtis ou non bâtis pär tout moyen, possibilite, acquisition ou autres, constructions et autres travaux conformes à l'objet civil (début : 03.12.2004)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
RTE DE JANZE 35150 CORPS-NUDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOMTE HERVE , JACQUES , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Piré-Chancé
Nom, Prénom(s)
LECOMTE YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
BRECHELIANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Corps-Nuds
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/1988
Siret
34851159300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété, administration, exploitation immeubles bâtis ou non bâtis pär tout moyen, possibilite, acquisition ou autres, constructions et autres travaux conformes à l'objet civil (début : 03.12.2004)
Autres Activités
propriété, administration, exploitation immeubles bâtis ou non bâtis pär tout moyen, possibilite, acquisition ou autres, constructions et autres travaux conformes à l'objet civil (début : 03.12.2004)
Adresse
RTE DE JANZE
35150 , CORPS-NUDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/1988
Siret
34851159300017
Code APE
702C
Adresse
6 ALL DOYEN ANTOINE DUPUIS
35700 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/11/1988
Description
Historique des observations depuis le 09/11/1988 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 10.10.1988 AU 03.12.2004, RENNES, 6 ALLEE ANTOINE DUPUY.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé route de Janzé 35150 Corps-Nuds : Observation depuis le 09/11/1988 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 10.10.1988 AU 03.12.2004, RENNES, 6 ALLEE ANTOINE DUPUY, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).