Entreprise : LE CELLIER DE L ABBAYE - SIREN 348 500 216
Identité
(Entreprise radiée le 12/11/2021)
Dénomination
LE CELLIER DE L ABBAYE
SIREN (siège)
348 500 216
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1988
Date de fin de la personne morale
15/11/2087
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
13 RUE MUNICIPALE 71250 CLUNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEALEY CATHERINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Buffières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/1988
Siret
34850021600018
Code APE
522J
Adresse
15 RUE LAMARTINE
71250 , CLUNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/11/1988
Siret
34850021600026
Nom commercial
LE CELLIER DE L'ABBAYE
Enseigne
LE CELLIER DE L'ABBAYE
Code APE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
VENTE DE VINS EN BOUTEILLES ET EN VRAC ET TOUS PRODUITS POUVANT ACCOMPA- GNER CETTE VENTE.
Adresse
13 RUE 13 Rue Municipale
71250 , Cluny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007389
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Radiation en date du 12/11/2021 - Clôture des opérations de liquidation 20/10/2021 (Assemblée générale en date du 20/10/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001977
Date d'ajout
22/03/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/12/2020 - Siège de la liquidation : Le Clos Berger 71250 BUFFIERES - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 12/03/2021
Numéro d'observation
3499
Date d'ajout
23/11/2004
Description
NON DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE (CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL) A COMPTER DU 29/10/2004 MODIFICATION GERANTS ANCIEN : MR SIMON LOUIS GILBERT, DEMISSION NOUVEAU : MME HEALEY CATHERINE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 novembre 1988 -No A-591 - LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE du 07 novembre 1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).