Entreprise : SCI DUMET-VAULET - SIREN 348 483 256
Identité
Dénomination
SCI DUMET-VAULET
SIREN (siège)
348 483 256
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1988
Début d’activité
07/11/1988
Date de fin de la personne morale
06/11/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété administration et exploitation de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'apport acquisition ou échange
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
48783.69 EUR
Adresse du siège
7 AV DE LA PORTE NEUVE 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROCHELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMET CHRISTOPHE , CLAUDE , ERNEST
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Surgères
Nom, Prénom(s)
VAULET PHILIPPE , ROBERT , MAURICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
La Rochelle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/1988
Siret
34848325600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration et exploitation de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'apport acquisition ou échange
Autres Activités
Propriété administration et exploitation de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'apport acquisition ou échange
Adresse
7 AV DE LA PORTE NEUVE
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROCHELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4209
Date d'ajout
23/06/2010
Description
Prorogation de 10 ans de la durée de la personne morale à compter du 03/05/2005 Changement de dénomination à compter du 03/05/2005 Ancienne : SOCIETE CIVILE LAHON-GONFREVILLE Nouvelle : SCI DUMET-GONFREVILLE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/05/2005 : Partant : LAHON Jean-Pierre, gérant associé Changement de qualité : DUMET Christophe Claude Ernest, Associé Société Civile devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4211
Date d'ajout
23/06/2010
Description
Prorogation de durée de la personne morale jusqu'en 2040 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/12/2007 : Partant : GONFREVILLE Jacques Georges-Henri, Gérant associé Nouveau : VAULET Philippe Robert Maurice, Gérant associé Changement de dénomination à compter du 28/12/2007 Ancienne : SCI DUMET-GONFREVILLE Nouvelle : SCI DUMET-VAULET
Numéro d'observation
3630
Date d'ajout
28/05/2010
Description
Prorogation de 10 ans de la durée de la personne morale à compter du 20/10/1992
Numéro d'observation
3632
Date d'ajout
28/05/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 10/01/2005 : Nouveau : DUMET Christophe Claude Ernest, Associé Société Civile Changement de qualité : GONFREVILLE Jacques Georges-Henri, Gérant associé devient Gérant(e)
Numéro d'observation
3631
Date d'ajout
28/05/2010
Description
Prorogation de 10 ans de la durée de la personne morale à compter du 21/10/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :348 483 256 00015 NAF :6820B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).