Entreprise : SICA SA APPROVALOR - SIREN 348 465 501
Identité
(Entreprise radiée le 24/07/2019)
Dénomination
SICA SA APPROVALOR
SIREN (siège)
348 465 501
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1988
Fermeture de l'établissement - 34846550100016
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/1989
Date de fin de la personne morale
20/12/2087
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration (SICA)
Capital social
107354.6 EUR
Adresse du siège
19 AV D AUMES 34530 MONTAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LATIL JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
DURAND BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
Caux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34846550100016
Enseigne
SICA SA APPROVALOR
Code APE
5701
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Distribution de produits à usage agricole et de prestations de services rendues aux agriculteurs et de tous produits nécessaires à l'Exploitation agricole
Adresse
19 AV 19 avenue d'Aumes
34530 , Montagnac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6950
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Radiation du RCS le 24/07/2019 avec effet au 24/07/2019 RADIATION D'OFFICE : ART.R123-131 - mention de la dissolution depuis plus de 3 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3051
Date d'ajout
18/05/2001
Description
Régularisation : Dissolution anticipée de la société : Mr Durand Bernard domicilié 44 Bld du puisatier à 34720 Caux et Mr Latil Jean demeurant 8 rue Van Gogh à Béziers sont nommés en qualité de liquidateurs. - Le siège de la liquidation est fixé au siège social, 19 avenue d'Aumes à 34530 Montagnac. Date d'effet : 31/08/1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Pézenas a été rattaché au tribunal de commerce de Béziers par le décret numéro 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 01 janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 704 200.00 FRF nouveau montant : 107 354.60 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).