Entreprise : SCI PARIS 12 - SIREN 348 453 796
Identité
Dénomination
SCI PARIS 12
SIREN (siège)
348 453 796
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1988
Début d’activité
28/09/1998
Date de fin de la personne morale
03/11/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD " LE MAGE " 28170 THIMERT-GATELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT "LE MAGE "
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULLIER ERIC , PIERRE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Thimert-Gâtelles
Nom, Prénom(s)
BARRE MARYLINE , DENISE , SUZANNE
Nom d'usage
BOULLIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Thimert-Gâtelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/1998
Siret
34845379600024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
LD " LE MAGE "
28170 , THIMERT-GATELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT "LE MAGE "
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
27/10/1988
Siret
34845379600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE PARISIS
28100 , DREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
920
Date d'ajout
05/06/2007
Description
- MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/09/1998 : * Ancien Gérant : MONSIEUR GUIBERT FABRICE. * Nouveau Gérant : MONSIEUR BOULLIER ERIC. - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 28/09/1998 : * ANCIENNE ADRESSE : 12 RUE PARISIS 28100 DREUX. * NOUVELLE ADRESSE : LIEUDIT "LE MAGE" - 28170 THIMERT GATELLES.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).