Entreprise : SCI LES MARRONNIERS - SIREN 348 451 139
Identité
Dénomination
SCI LES MARRONNIERS
SIREN (siège)
348 451 139
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1988
Début d’activité
20/12/2017
Date de fin de la personne morale
01/11/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, construction, gestion, location, prise à bail de tous terrains ou immeubles en vue de leur exploitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
74610 EUR
Adresse du siège
70 RUE VICTOR HUGO 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROUZET JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
LANGLAUDE MONIQUE , ODILE
Nom d'usage
CROUZET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2017
Siret
34845113900029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
70 RUE VICTOR HUGO
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3908
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Radiation du RCS le 22/03/2018 avec effet au 20/12/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon par suite du transfert du siege social Le Griffon Fareins 01480 JASSANS-RIOTTIER au 70 Rue Victor Hugo 71000 MACON à compter du 20/12/2017 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon le 21/03/2018 sous le numéro A2018/000666)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/001368
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Modification relative aux dirigeants : BAUX Daniel Joseph nom d'usage : BAUX Daniel n'est plus gérant CROUZET Jean-Luc nom d'usage : CROUZET Jean-luc devient gérant CROUZET Jean-Luc nom d'usage : CROUZET Jean-luc devient Associé LANGLAUDE Monique Odile nom d'usage : CROUZET Monique devient Associée
Numéro d'observation
F18/001368
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 609.80 EUROS Nouveau capital : 74610 EUROS à compter du 20/12/2017
Numéro d'observation
F18/001368
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Transfert du principal établissement au 70 Rue Victor Hugo 71000 MACON à compter du 20/12/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 000.00 FRF nouveau montant : 609.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).