Entreprise : SCI GABRIEL - SIREN 348 295 528
Identité
(Entreprise radiée le 21/01/2019)
Dénomination
SCI GABRIEL
SIREN (siège)
348 295 528
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1988
Fermeture de l'établissement - 34829552800015
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1995
Fermeture de l'établissement - 34829552800023
- Date d'effet de la fermeture : 27/02/2018
Fermeture de l'établissement - 34829552800031
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2018
Date de fin de la personne morale
02/10/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
22 LD L'ECOTIERE 49610 SOULAINES-SUR-AUBANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BREMOND MAURICETTE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1929
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
DAVID CATHERINE
Nom d'usage
DELAVIGNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Bonneville
Nom, Prénom(s)
DAVID MARIE-DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
DAVID ELISABETH
Nom d'usage
RIGOURD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
La chapelle Bayvel
Nom, Prénom(s)
DAVID CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Soulaines-sur-Aubance
Nom, Prénom(s)
DAVID FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Le Plessis Grammoire
Nom, Prénom(s)
DAVID LEA
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1991
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CHARRIER MARIE-ODILE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
DAVID COLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1995
Commune de résidence
Angers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/1988
Siret
34829552800015
Code APE
702C
Adresse
38 QUAI DE L'AUTHION
49130 , LES PONTS-DE-CE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
34829552800023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE DE LA GIBAUDIERE
49124 , SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA ROMANERIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/02/2018
Siret
34829552800031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 LD L'ECOTIERE
49610 , SOULAINES-SUR-AUBANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3753
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/12/2018 Liquidateur : DAVID Christian Le siège de la liquidation est fixé à : 22 Lieu dit l'Ecotière 49610 Soulaines-sur-Aubance Journal d'annonces légales : L'ANJOU AGRICOLE en date du 14/12/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 10/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7677
Date d'ajout
14/09/2006
Description
Modification autre INSCRIPTION DES ASSOCIES : MR DAVID FRANCOIS - MR DAVID CHRISTIAN - MR DAVID PHILIPPE - MR DAVID ANDRE - MME DAVID NEE BREMOND MAURICETTE Date d'effet : 22/07/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).