Entreprise : SCI BRUN - SIREN 348 273 335
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2017)
Dénomination
SCI BRUN
SIREN (siège)
348 273 335
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2009
Fermeture de l'établissement - 34827333500029
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/2017
Fermeture de l'établissement - 34827333500011
- Date d'effet de la fermeture : 18/02/2009
Date de fin de la personne morale
07/06/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUA DE LA BASSE MA ME 83460 LES ARCS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARY JOSIANE
Nom d'usage
SPOLTI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Le revest-les-Eaux
Nom, Prénom(s)
SPOLTI DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Le revest-les-Eaux
Nom, Prénom(s)
MARY CHRISTIANE
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Les Arcs-sur-Argens
Nom, Prénom(s)
BRUN SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Les arcs sur Argens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/10/1988
Siret
34827333500029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété administration et exploitation par bail location ou autrement de tous ses immeubles la société pourra effectuer toutes opérations nécessaires pour régler son objet pourvu que ces opérations soient compatibles avec la forme et l'objet civil de la société
Adresse
QUA quartier de la basse maïme
83460 , Les Arcs-sur-Argens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/1988
Siret
34827333500011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 RUE DE LA FRATERNITE
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4466
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Radiation du RCS le 30/06/2017 avec effet au 15/06/2017 disparition
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4284
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/06/2017 Liquidateur : BRUN Serge Le siège de la liquidation est fixé à : Quartier de la Basse Maïme 83460 Les arcs sur Argens Journal d'annonces légales : var matin en date du 14/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).