Entreprise : SARL DES ETABLISSEMENTS MOULIN - SIREN 348 241 373
Identité
Dénomination
SARL DES ETABLISSEMENTS MOULIN
SIREN (siège)
348 241 373
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2000
Début d’activité
01/10/1988
Date de fin de la personne morale
01/10/2050
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Plomberie, sanitaire, chauffage, zinguerie.
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
35 CHE DU GRAND PRE 26800 MONTOISON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD JEAN , MARIE , PIERRE , THEOPHILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Die
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34824137300029
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Plomberie, sanitaire, chauffage, zinguerie.
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
35 CHE DU GRAND PRE
26800 , MONTOISON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/05/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
34824137300011
Code APE
453E
Adresse
QUARTIER LES HOCHES
26120 , UPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/026074
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 06/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/012395
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Par ordonnance en date du 06/12/2017, le Président du Tribunal de Commerce de Romans a nommé liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 Avenue Duchesne 26100 ROMANS-SUR-ISERE.
Numéro d'observation
F15/006027
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 15/06/2015 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 10/07/2015 Liquidateur-judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 AVENUE DUCHESNE 26100 ROMANS-SUR-ISERE. Date de cessation des paiements : 12/06/2015
Numéro d'observation
F15/005043
Date d'ajout
29/05/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 02/04/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).