Entreprise : SCI SATURNE - SIREN 348 226 192
Identité
Dénomination
SCI SATURNE
SIREN (siège)
348 226 192
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1988
Début d’activité
01/01/2023
Date de fin de la personne morale
10/10/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
64 RUE DE DEGRE 72000 LE MANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cs 81514
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS HUGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
LAFOND CEDRIK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Yvré-l'Évêque
Nom, Prénom(s)
MANTZARIDES MARINA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Dourdan
Nom, Prénom(s)
RENARD ANNABELLE
Nom d'usage
CHIZELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Saint-Remy-les-Chevreuse
Nom, Prénom(s)
ROCHE SOPHIE
Nom d'usage
FORESTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Yvré-l'Evêque
Nom, Prénom(s)
VOOG ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Saturnin
Nom, Prénom(s)
DENIS FABRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Champagne
Nom, Prénom(s)
ETESSAMI ATOUSSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Le plessis robinson
Nom, Prénom(s)
ALARION NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Rouperroux-le-Coquet
Nom, Prénom(s)
GASOWSKI MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Bures-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
MURATET JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
MACE LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
GANEM GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
DUPUIS OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Sarge-les-le-Mans
Dénomination
HYP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2023
Siret
34822619200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
64 RUE DE DEGRE
72000 , LE MANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 372.04 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).