Entreprise : SETIBAT - SIREN 348 216 193
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2004)
Dénomination
SETIBAT
SIREN (siège)
348 216 193
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1990
Fermeture de l'établissement - 34821619300030
- Date d'effet de la fermeture : 26/10/1995
Date de fin de la personne morale
28/02/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
73 AV DE LA REPUBLIQUE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEVEUX DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
BERGER CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
FICHET NEE PALLEAU GINETTE SIMONE PAULINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
SAINT REMY LES CHEVREUSES
Nom, Prénom(s)
MEAUX SAINT MARC DIDIER BERNARD ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FICHET JEAN JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
SAINT REMY LES CHEVREUSES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/09/1988
Siret
34821619300030
Code APE
452V
Origine du fonds
Création
Activité principale
Activités de bureau d'études techniques et économiques en matière d'opérations de construction pour le bâtiment des travaux publics le génie toutes opérations de réalisation des travaux de construction dans le domaine du bâtiment travaux publics tous corps d'état activité de coordination et de vérification concernant les opérations de construction pour le bâtiment les travaux publics le génie.
Adresse
73 AV 73 Avenue DE LA REPUBLIQUE
94100 , SAINT MAUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6439
Date d'ajout
12/07/2004
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6229
Date d'ajout
07/07/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 06/07/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. LABORDE CLAUDE , nom du liquidateur : ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
22101
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1750
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Claude Laborde juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
82288
Date d'ajout
23/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 04 1998 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr fichet jean jacques à concurrence de 100.000 francs .
Numéro d'observation
79467
Date d'ajout
22/01/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 20 01 1998 Nommant Mr Testut juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/10/1995
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 26 10 1995 N° 95j1159 Cessation des paiements en date du 31 03 1995 Juge cré : Mr Schreiber Juge-cre suppléant : Mr Peugeot Liquidateur : Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
76110
Date d'ajout
13/10/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 13 Octobre 1995 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
19687
Date d'ajout
01/03/1990
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).