Entreprise : PHOTOGRAPHIS - SIREN 348 195 322
Identité
(Entreprise radiée le 22/10/2020)
Dénomination
PHOTOGRAPHIS
SIREN (siège)
348 195 322
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1988
Fermeture de l'établissement - 34819532200022
- Date d'effet de la fermeture : 04/10/2020
Fermeture de l'établissement - 34819532200014
- Date d'effet de la fermeture : 10/11/2005
Date de fin de la personne morale
06/10/2038
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
11 RUE RONSARD 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIRIER DANIELE , ANNICK , MARGUERITE
Nom d'usage
LE CONIAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LE CONIAT GERARD , JEAN , LOUIS , MARIE , EUGENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/1988
Siret
34819532200014
Code APE
702C
Adresse
RUE DE L ERBONIERE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD EST
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/10/1988
Siret
34819532200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, gestion de tous biens meubles et immeubles (début : 10.11.2005)
Adresse
11 RUE 11 Rue Ronsard
35200 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23733
Date d'ajout
22/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/09/2020
Description
Dissolution à compter du 22/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/09/2020, liquidateur : LE CONIAT Gérard Jean Louis Marie Eugène, siège de la liquidation : 11 Rue Ronsard 35200 Rennes, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches de Bretagne en date du 26/09/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/10/1988
Description
Historique des observations depuis le 07/10/1988 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 07.10.1988 AU 10.11.2005, CESSON SEVIGNE 7 RUE DE L'ERBONIERE, ZI SUD EST.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 rue Ronsard 35200 Rennes : Observation depuis le 07/10/1988 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 07.10.1988 AU 10.11.2005, CESSON SEVIGNE 7 RUE DE L'ERBONIERE, ZI SUD EST, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).