Entreprise : TAMAIN EMBALLAGES - SIREN 348 176 496
Identité
Dénomination
TAMAIN EMBALLAGES
SIREN (siège)
348 176 496
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1996
Début d’activité
03/01/1996
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication, distribution en gros, demi-gros et détail de tous produits d'emballages et de matériels d'emballages, plus particulièrement fabrication et distribution de caissettes en papier pour l'industrie agroalimentaire
Code APE
1729Z - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Code APRM
1729ZZ - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
LD ZI DE LANVILIOU 29370 CORAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOL STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Voisins-le-bretonneux
Dénomination
SA FM RICHARD ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 09
Dénomination
COPEBA FINANCE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/1996
Siret
34817649600027
Enseigne
TAMAIN EMBALLAGES
Code APE
1729Z - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Code APRM
1729ZZ - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Fabrication, distribution en gros, demi-gros et détail de tous produits d'emballages et de matériels d'emballages, plus particulièrement fabrication et distribution de caissettes en papier pour l'industrie agroalimentaire
Code APRM
1729ZZ - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Autres Activités
FABRICATION DE TOUS PRODUITS D'EMBALLAGE ET MATERIELS D'EMBALLAGES FABRICATION DE CAISSETTES EN PAPIER POUR L'INDUSTRIE
Code APRM
1729ZZ - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Adresse
LD ZI DE LANVILIOU
29370 , CORAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34817649600019
Code APE
212L
Adresse
LD LES BELUZES
42370 , RENAISON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1742
Date d'ajout
04/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/01/2014 : Partant : PERRAULT Jean-François, Président Nouveau : COPEBA FINANCE (SAS) représentée par PERRAULT Jean-François, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
203
Date d'ajout
12/01/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/12/2010 : Partant : CABINET PREAU S.A., Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : NICOL Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : SA FM RICHARD ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire Modifié : PERRAULT Jean-François, Président Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/12/2010 : Modifié : PERRAULT Jean-François, Président, demeurant route de Villaudric - Numéro 2761 à 31620 Bouloc
Numéro d'observation
216
Date d'ajout
15/01/2007
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTS A COMPTER DU 22/12/2006 : PARTANT : MESSIN CATHERINE; NOUVEAU : SA FM RICHARD ET ASSOCIES
Numéro d'observation
2918
Date d'ajout
03/06/2004
Description
Transformation de la société EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - ANCIENS ADMINISTRATEURS : PERRAULT JEAN FRANCOIS - HAMEURY RAYMOND - BONNOT DOMINIQUE - PRESIDENT DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE : PERRAULT JEAN FRANCOIS (ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) - CONFIRMATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : CABINET GERARD PREAU ET DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MESSIN CATHERINE Date d'effet : 14/05/2004
Numéro d'observation
260
Date d'ajout
23/01/2002
Description
Augmentation du capital 1.000.000 FRS A 1.311.914 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT : 200.000 EUROS MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : NABAT (JEAN RENE) ET NABAT (MARIE HELENE) NOUVEAU : HAMEURY (RAYMOND) CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL : ANCIEN : NABAT (JEAN RENE) NOUVEAU : PERRAULT (JEAN FRANCOIS) QUI DEVIENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 16/11/2001
Numéro d'observation
4909
Date d'ajout
26/09/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : NABAT (JEAN RENE) - NOUVEAU : PERRAULT (JEAN FRANCOIS) CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL : ANCIEN : PERRAULT (JEAN FRANCOIS) - NOUVEAU : NABAT (JEAN RENE) Date d'effet : 08/09/2000
Numéro d'observation
1914
Date d'ajout
29/03/2000
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : PERRAULT (JEAN FRANCOIS) NOUVEAU : NABAT (JEAN RENE) CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL : ANCIEN : NABAT (JEAN RENE) NOUVEAU : PERRAULT (JEAN FRANCOIS) Date d'effet : 17/03/2000
Numéro d'observation
4830
Date d'ajout
05/11/1999
Description
Nomination d'un directeur général NABAT (JEAN RENE) - DEJA ADMINISTRATEUR- Date d'effet : 22/10/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
EXPIRATION DE LA SOCIETE : 01/09/2087 * DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU GREFFE DE ROANNE (42) * LA SOCIETE A DECLARE NE CONSERVER AUCUN ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT DU GREFFE DE L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).