Entreprise : BATICIT - SIREN 348 163 999
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2017)
Dénomination
BATICIT
SIREN (siège)
348 163 999
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1988
Fermeture de l'établissement - 34816399900025
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2017
Fermeture de l'établissement - 34816399900017
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2002
Date de fin de la personne morale
19/09/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
330000 EUR
Adresse du siège
22 RUE D AUMALE 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RYCKELYNCK NOEL , DANIEL , CORNIL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
RYCKELYNCK LAURENT , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
BOISSY L AILLERIE
Nom, Prénom(s)
VANACKER MONIQUE , MARIE , JULIE
Nom d'usage
RYCKELYNCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Saint Quentin
Nom, Prénom(s)
RYCKELYNCK MARTINE , EDITH , FREDERIQUE
Nom d'usage
CAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Saclay
Nom, Prénom(s)
RYCKELYNCK CATHERINE , JACQUELINE , DENISE
Nom d'usage
TONLORENZI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RYCKELYNCK AGNES , SYLVIE , MICHELLE
Nom d'usage
AMMEUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
La Ravoire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/1988
Siret
34816399900017
Code APE
702C
Adresse
FORUM PICARDIE
02100 , FAYET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LES MARLETTES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/09/1988
Siret
34816399900025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat, vente, gestion d'immeubles
Adresse
22 RUE 22 rue d Aumale
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
02/11/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-09-2017 , APPROBATION DU COMPTE DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 03-11-2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/01/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-12-2016, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate de l'Aisne DU : 06-01-2017, adresse de liquidation : au siège social 22 rue d'Aumale 02100 Saint-Quentin.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).