Entreprise : SCI DU BOIS DE LA VAIVRE - SIREN 348 140 641
Identité
Dénomination
SCI DU BOIS DE LA VAIVRE
SIREN (siège)
348 140 641
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1988
Début d’activité
05/09/1988
Date de fin de la personne morale
03/10/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel industriel ou commercial, administration et gestion de ces immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
975609.01 EUR
Adresse du siège
Sablière Zancarini BP 37 70100 VELET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SABLIERES ZANCARINI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZANCARINI BRIGITTE , MARIE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Gray-la-Ville
Nom, Prénom(s)
ZANCARINI MARTINE , DENISE , UBALDINE , JEANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
GARCIA JULIE , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Gray-la-Ville
Nom, Prénom(s)
GARCIA MAXIME , SANTO , VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Gray-la-Ville
Nom, Prénom(s)
GARCIA ANTOINE , STEPHANE , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
ROUSSE SANDRINE , LOUISE , JANINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Canet
Nom, Prénom(s)
ZANCARINI PATRICE , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Paris 2e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GARCIA MARIE , LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Oyrières
Nom, Prénom(s)
ROUSSE STEPHANE , PIERRE , SANTO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
ROUSSE SEBASTIEN , JEAN , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Flammerans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/09/1988
Siret
34814064100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel industriel ou commercial, administration et gestion de ces immeubles
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel industriel ou commercial, administration et gestion de ces immeubles
Adresse
Sablière Zancarini BP 37
70100 , VELET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SABLIERES ZANCARINI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4692
Date d'ajout
19/09/2024
Description
Opération de fusion à compter du 06/09/2024. Société(s) ayant participé à l'opération : SCI DU BOIS DE LA VAIVRE, Société civile immobilière, Sablière Zancarini BP 37 Velet 70100 Gray (RCS Vesoul 348 140 641); ENTREPRISE ZANCARINI FRERES, Société à responsabilité limitée, 70100 Velet (RCS Vesoul 425 750 171)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609 796.07 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).