Entreprise : HELIOVITAL - SIREN 348 130 972
Identité
Dénomination
HELIOVITAL
SIREN (siège)
348 130 972
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1988
Date de fin de la personne morale
03/10/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
CHE TANIT 06160 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TANIT BURO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIERRISNARD DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ANTIBES
Nom, Prénom(s)
ROBERT JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ANTIBES
Nom, Prénom(s)
LANGLOIS KATHERIENE , MARGUERITE , HELENE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
SAINT ANDRE
Nom, Prénom(s)
LAXAN PHILIPPE , MAX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
SAINT ANDRE
Nom, Prénom(s)
POINAS DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
SAINT ANDRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/10/1988
Siret
34813097200014
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERES DANS TOUS ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET MAISONS DE RETRAITES
Adresse
CHE TANIT BURO- MAS DE TANIT
06160 , JUAN LES PINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DE TANIT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2809
Date d'ajout
25/05/1992
Description
A COMPTER DU 25/05/89 ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR BAMBERGER MICHEL NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR LANGLOIS ROBERT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2810
Date d'ajout
25/05/1992
Description
A COMPTER DU 18/07/89 ANCIEN ADMINISTRATEUR : LANGLOIS ROBERT NOUVEL ADMINISTRATEUR :: POINAS DAVID
Numéro d'observation
3722
Date d'ajout
19/06/1989
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : BAMBERGER MICHEL NOUVEL ADMINISTRATEUT : LANGLOIS ROBERT A COMPTER DU 25/05/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).