Entreprise : SCEA DE LA CHAPELLE DE BEAUVOIS - SIREN 348 125 048
Identité
Dénomination
SCEA DE LA CHAPELLE DE BEAUVOIS
SIREN (siège)
348 125 048
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1988
Début d’activité
20/05/2017
Date de fin de la personne morale
17/10/2074
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
mise en valeur et exploitation de tous biens ruraux dont les membres ou la société sont propriétaires, locataires fermiers ou métayers ou qui lui sont apportés ou mis à sa disposition, la location, l'échange, l'aliénation à titre onéreux de tous biens nécessaires à cette exploitation et toutes opérations se rattachant à cet objet sans modifier le caractère civil de la société.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
218319.19 EUR
Adresse du siège
4 FERMES DE BEAUVOIS 02350 GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BREMARD LAURENT , PIERRE , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Goudelancourt-lès-Pierrepont
Nom, Prénom(s)
BREMARD PIERRICK , JEAN , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1993
Commune de résidence
Chambry
Nom, Prénom(s)
RENARD MARIE-ANGE , ANDREE , ETIENNETTE
Nom d'usage
BREMARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Goudelancourt-lès-Pierrepont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/2017
Siret
34812504800028
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
mise en valeur et exploitation de tous biens ruraux dont les membres ou la société sont propriétaires, locataires fermiers ou métayers ou qui lui sont apportés ou mis à sa disposition, la location, l'échange, l'aliénation à titre onéreux de tous biens nécessaires à cette exploitation et toutes opérations se rattachant à cet objet sans modifier le caractère civil de la société.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
4 FERMES DE BEAUVOIS
02350 , GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/1988
Siret
34812504800010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
3 FERMES DE BEAUVOIS
02350 , GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 1 432 080.00 FRF nouveau montant : 2 18 319.19 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/03/1994
Description
--- A COMPTER DU 29/07/93, MODIFICATION DE LA GERANCE : ANCIENNE MENTION : RENARD GABRIEL NOUVELLE MENTION : BREMARD LAURENT
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/10/1988
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 729 le 18/10/1988 --- Publicité au Journal : L'AGRICULTEUR DE LAISNE --- Parution au Journal le 26/08/1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).