Entreprise : REVERT MATERIEL - SIREN 348 119 975
Identité
Dénomination
REVERT MATERIEL
SIREN (siège)
348 119 975
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1992
Date de fin de la personne morale
07/07/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
20 RUE JACQUES KELLNER 78380 BOUGIVAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
020-022
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MADOUR CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PAUTET PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ZARKA BRUNO
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
ZARKA SYLVAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
SIMON NEE ZARKA CORINNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Le Vésinet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/08/1988
Siret
34811997500020
Code APE
713C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Location de tout matériel rattaché à l'activité de bâtiment et de travaux publics
Adresse
20 RUE 20,22 Rue KELLNER
78380 , Bougival - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
020-022
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/1988
Siret
34811997500012
Code APE
713C
Adresse
44 BD SOLFERINO
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/03/2022
Description
NPAI COMPTES ANNUELS 2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/02/2021
Description
NPAI
Numéro d'observation
14423
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
4934
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
25232
Date d'ajout
29/07/1996
Description
Arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 13.06.1995 Confirme le Jugment du 28.12.1995 ayant prononcé à l'encontre de m. Bruno Zarka une mesure d'interdiction du droit de gérer pour une durée de 5 ans
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/12/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements au greffe de Nanterre le 16 Décembre 1992 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/1992
Description
Par jugement en date du 16 Décembre 1992 Le Tc de Nanterre à ouvert une procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire 92/1389 Représentant des Creanciers/liquidateur : Me Ouizille, 3.5.7 ave Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison - administrateur judiciaire : Scp Sauvan-goulletquer, mission qui sera conduite par me Goulletquer, 183 ave Georges Clemenceau 92000 Nanterre - autorise le maintien de l'activité pour une période de 3 mois et pour les seuls besoins de la liquidation - dit que l'administration de l'entreprise sera assurée par l'administrateur qui restera en fonction pendant la période de maintien d'activité - juge commissaire : monsieur Mathieu -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/08/1992
Description
Radiation d'office par suite de transfert du siège à 20-22 rue Kellner 78380 Bougival Rc : Versailles 92 b 1875 Le 06 Février 1992 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/1992
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Mc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).