Entreprise : SCEA DE LA MORANDIERE - SIREN 348 111 972
Identité
Dénomination
SCEA DE LA MORANDIERE
SIREN (siège)
348 111 972
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1988
Début d’activité
01/09/1988
Date de fin de la personne morale
28/09/2031
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage d autres bovins et de buffles
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
LA MOUZAIE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREIGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GITEAU BERTRAND , JOSEPH , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Vallons-de-l'Erdre
Nom, Prénom(s)
LECOMTE MONIQUE , MARIE , YVETTE
Nom d'usage
GITEAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Vallons-de-l'Erdre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34811197200025
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
LA MOUZAIE
44540 , VALLONS-DE-L'ERDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREIGNE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34811197200017
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LA MORANDIERE
53400 , POMMERIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8847
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Nantes à compter du 19/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/09/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
4330
Date d'ajout
09/10/2013
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 26/08/2013 Ancienne durée : 25 ans Nouvelle durée : 33 ans Journal d'annonces légales : Ouest-France en date du 13/09/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).