Entreprise : GIE CHATILLONNAIS AUXOIS - SIREN 348 092 966
Identité
Dénomination
GIE CHATILLONNAIS AUXOIS
SIREN (siège)
348 092 966
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1988
Date de fin de la personne morale
22/09/2038
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
PL DE LA GARE 21140 SEMUR-EN-AUXOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIZOUARD RENE , JEAN , CLAUDE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
VITTEAUX
Nom, Prénom(s)
DESPLAT MICHEL , BERNARD , FERNAND
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1935
Commune de résidence
BLIGNY SUR OUCHE
Nom, Prénom(s)
GUEZ PIERRE , JOSEPH , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
VENAREY LES LAUMES
Nom, Prénom(s)
LANGUEREAU ANDRE , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1925
Commune de résidence
IS SUR TILLE
Nom, Prénom(s)
PETION BERNARD , JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
BLIGNY SUR OUCHE
Nom, Prénom(s)
REGNIER ANDRE , GILBERT
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
SEMUR EN AUXOIS
Nom, Prénom(s)
ROLLAND JEAN-DANIEL , GERARD , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
VITTEAUX
Nom, Prénom(s)
SOMMANT JEAN , OCTAVE , AUGUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
SAINT SEINE L'ABBAYE
Nom, Prénom(s)
VIRELY PIERRE , FRANCOIS , ERNEST
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1921
Commune de résidence
EPOISSES
Dénomination
STE NOUVELLE DES GRAINS ET APPROVISIONNEMENT DE DARCEY
Qualité
Membre
Commune de résidence
VENAREY LES LAUMES
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DARCEY SCAD
Qualité
Membre
Commune de résidence
VENAREY LES LAUMES
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE PAYSANNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
DIJON
Dénomination
COOP. AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE SEMUR EN AUXOIS
Qualité
Membre
Commune de résidence
SEMUR EN AUXOIS
Dénomination
COOP AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPRO. DE VITTEAUX
Qualité
Membre
Commune de résidence
VITTEAUX
Dénomination
SOC. COOP. AGRICOLE DU CANTON DE BLIGNY SUR OUCHE
Qualité
Membre
Commune de résidence
BLIGNY SUR OUCHE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34809296600012
Code APE
745A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE, ACHAT DE PHYTOPHARMACIE, ENGRAIS, PRODUITS DU SOL ET PRODUITS NECESSAIRES A TOUTES CULTURES, TOUS ARTICLE DE VIGNE ET DE CAVE, TOUS PRODUITS AGRICOLE ET PRODUITS NECESSAIRES A LA POPULATION RURALE, ET NOTAMMENT AUX AGRICULTEURS, VITICULTEURS, HORTICULTEURS, MARAICHERS PAYSAGISTES, PROMOTION ET VENTE DE CEREALES ET DE TOUS PRODUITS DU SOL RECHERCHE, ORGANISATION ET MISE EN COMMUN DE MOYENS EN MATERIEL, ANALYSES ETUDES, STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET PERSONNEL D'EXECUTION OU SPECIALISE
Adresse
PL DE LA GARE
21140 , SEMUR-EN-AUXOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
806
Date d'ajout
13/02/1991
Description
CESSATION D'ACTIVITE LE 19.12.90 - DISSOLUTION ANTICIPEE LIQUIDATEUR : MR GUEZ PIERRE JOSEPH LOUIS ROGER A COMPTER DU 19/12/90
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).