Entreprise : SCI JOEL - SIREN 348 079 328
Identité
(Entreprise radiée le 18/09/2020)
Dénomination
SCI JOEL
SIREN (siège)
348 079 328
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1988
Date de fin de la personne morale
20/09/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
182.94 EUR
Adresse du siège
5 RUE MASSENA 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLINDO JOEL ANDRE JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
OLINDO NAOMIE , ISABELLE , MONIQUE , JEANETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1992
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
NICAISE CAROLE , MARIE , MADELEINE , JACQUELINE
Nom d'usage
VEUVE OLINDO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Nice
Dénomination
PML HOLDING
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/09/1988
Siret
34807932800012
Code APE
702A
Adresse
58 RUE TRACHEL
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/09/1988
Siret
34807932800020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers en vue de leur exploitation et de leur gestion par bail ou autrement
Adresse
5 RUE 5 Rue MASSENA
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14776
Date d'ajout
18/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13243
Date d'ajout
28/08/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/07/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/08/2020
Description
Dissolution à compter du 30/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/07/2020, liquidateur : VEUVE OLINDO né(e) NICAISE Carole, Marie, Madeleine, Jacqueline, siège de la liquidation : Chez JURISFIDUCIA 27 Boulevard Victor Hugo 06000 Nice, parution de la publicité légale : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur en date du 07/08/2020
Numéro d'observation
39994
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).