Entreprise : SCI CAMPREDON GAMBETTA - SIREN 348 072 091
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2019)
Dénomination
SCI CAMPREDON GAMBETTA
SIREN (siège)
348 072 091
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1988
Fermeture de l'établissement - 34807209100021
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2019
Fermeture de l'établissement - 34807209100013
- Date d'effet de la fermeture : 28/04/1997
Date de fin de la personne morale
19/10/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
24 RUE DES SIGALIES 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROS JANINE , MARIE-MARGUERITE
Nom d'usage
GRANCI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Lattes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/1988
Siret
34807209100013
Code APE
702C
Adresse
51 RUE DE L AIGUILLERIE
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/1988
Siret
34807209100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
24 RUE 24 rue des Sigalies
34430 , Saint-Jean-de-Védas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33672
Date d'ajout
12/12/2019
Description
Radiation du RCS le 12/12/2019 avec effet au 01/07/2019 Au lieu du siège social - Clôture des opérations de liquidation Suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31689
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 13/06/2019 Liquidateur : GRANCI Janine Marie-Marguerite Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur Journal d'annonces légales : Hérault Juridique et Economique en date du 20/06/2019
Numéro d'observation
5482
Date d'ajout
03/06/1997
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANTS : M. MAREUSE HANRI ET MME MAREUSE ANNE-LAURE NOUVEAU : MME CROS JANINE TRANSFERT DU SIEGE ANCIEN : 51, RUE DE L'AIGUILLERIE - 34000 MONTPELLIER NOUVEAU : 24, RUE DES SIGALIES - 34430 ST JEAN DE VEDAS A COMPTER DU 28/04/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).