Entreprise : BAUD SA - SIREN 347 977 332
Identité
Dénomination
BAUD SA
SIREN (siège)
347 977 332
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1988
Date de fin de la personne morale
14/11/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
542784 EUR
Adresse du siège
AV DES BOCQUIES 74500 EVIAN-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOIS DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SALLANCHES
Nom, Prénom(s)
LESCURE BERTRAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
LYON 03
Nom, Prénom(s)
MATHOU FRANCOISE
Nom d'usage
ALBOUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
RODEZ
Dénomination
AUDREX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CHAVANOD
Dénomination
GEC CONSEIL ASTORG ALBOUY ET ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
RODEZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34797733200035
Code APE
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
PRODUITS METALLURGIQUES ET QUINCAILLERIE LA COUPE, LE PARACHEVEMENT ET LE TRAVAIL DES METAUX EN GENERAL
Adresse
AV DES BOCQUIES
74500 , EVIAN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34797733200027
Code APE
516K
Adresse
11 AV ANNA DE NOAILLES
74500 , EVIAN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34797733200019
Code APE
515C
Adresse
3 B RUE NATIONALE
74500 , EVIAN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/003018
Date d'ajout
07/03/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains en date du 07/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5187
Date d'ajout
21/11/2014
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 07/11/2014, Le Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de BAUD (SAS), a désigné en qualité de Mandataire liquidateur : Maître BLANCHARD JEAN - 20, BD. DU LYCEE - BP 90 - 74003 ANNECY CEDEX et a fixé la date de cessation des paiements au 15/04/2014. Date d'effet : 07/11/2014.
Numéro d'observation
4500
Date d'ajout
20/10/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 03/10/2014, le Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BAINS a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois. Date d'effet : 03/10/2014.
Numéro d'observation
1815
Date d'ajout
22/04/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 18/04/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE , ET A DESIGNE : Administrateur : Maître Robert Louis MEYNET - 2, avenue des Allobroges - 74200 THONON LES BAINS, AVEC POUR MISSION assistance, MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître Jean BLANCHARD - 20, Boulevard du Lycée - BP 90 - 74003 ANNECY CEDEX , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois ET A FIXE AU 15/04/2014 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 18/04/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1710
Date d'ajout
20/12/2006
Description
Modification du capital social AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIENNE MENTION : 400000 euros, NOUVELLE MENTION : 542784 euros JAL LE MESSAGER EN DATE DU 21/12/2006. Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
3526
Date d'ajout
04/10/1996
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 19.06.96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).