Entreprise : INDUSTRIES AIR CHARTER - SIREN 347 961 633
Identité
Dénomination
INDUSTRIES AIR CHARTER
Sigle
I.A.C.
SIREN (siège)
347 961 633
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1988
Date de fin de la personne morale
11/09/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
4000000 Francs français
Adresse du siège
11 BD PABLO PICASSO 94000 CRETEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLOT VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GALTIER GERARD PHILIPPE JEAN CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
HUZE RENE ALAIN FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
HUZE SOLEA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
PAPEIX JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Antony
Dénomination
I.G.F.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/09/1988
Siret
34796163300018
Code APE
7201
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports aériens.
Adresse
11 BD PABLO PICASSO
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
77977
Date d'ajout
28/11/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27 11 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mme François , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 28 11 1997 , sous le numéro 90j727
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/1994
Description
Jugement d'obligation au passif : En date du 31 03 1994 (Aff 93f3798) Le tribunal de commerce à condamné Mr Huze rêne À supporter les dettes sociales de La sa industrie air charter À concurrence de 350000 Frs
Numéro d'observation
64492
Date d'ajout
29/11/1990
Description
Jugement du 29.11.1990 Prononçant la liquidation judiciaire n° 727/90 Juge-cre. Mme François - juge suppléant : m. Chapalain Liquidateur: Me Pellegrini 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
63817
Date d'ajout
25/10/1990
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp 100532/90 Jugement du 25.10.1990 - fixe au 29.11.1990 la fin de la période d'enquête N° 727/90 Cessation des paiements en date du 01.01.1990 Juge cré: Mme François - juge suppléant : m. Chapalain Représentant des créanciers: Me Pellegrini 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil - administrateur : me Pinon 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil - l'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
53709
Date d'ajout
19/10/1990
Description
Déclaration de cessation des paiements le 19 Octobre 1990 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).