Entreprise : SOCB - SIREN 347 931 289
Identité
Dénomination
SOCB
SIREN (siège)
347 931 289
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2023
Début d’activité
22/11/2022
Date de fin de la personne morale
29/02/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prise de participations, acquisition de terrains, immeubles, constructions, destinés à la location, achat, vente, exploitation de tous produits, machines ou logiciels et réalisation de toutes opérations se rapportant à ces objets.
Code APE
741J
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
1892 RTE DE ROQUEFORT 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COTONNIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECUE JEAN-NICOLAS , JACQUES , ARMEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
22/11/2022
Siret
34793128900032
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participations, acquisition de terrains, immeubles, constructions, destinés à la location, achat, vente, exploitation de tous produits, machines ou logiciels et réalisation de toutes opérations se rapportant à ces objets.
Adresse
11 CHE DE RONDE
78110 , LE VESINET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
-La Cotonnière
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/11/2022
Siret
34793128900057
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1892 RTE DE ROQUEFORT
13830 , ROQUEFORT-LA-BEDOULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COTONNIERE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34793128900024
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
64 AV ANDRE MORIZET
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
064 A070
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/1988
Siret
34793128900040
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
ALL DE GIVERNY
78290 , CROISSY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNO C.MONET-BAT B
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/1988
Siret
34793128900016
Code APE
741J
Adresse
16 RUE DU NOVEMBRE 1918
78230 , LE PECQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8237
Date d'ajout
01/03/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Marseille par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 22/11/2022 du Parc Technologique Claude Monet Allée de Giverny 78290 Croissy-sur-Seine au 1892 Route de Roquefort - La Cotonnière 13830 Roquefort-la-Bédoule
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8400
Date d'ajout
01/03/2023
Description
Date de prise d'activité d'origine au 27/07/1988 - Transfert du siège de Versailles à Marseille en date du 22/11/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/06/1989
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Société civile immobilière Se transforme --En Sarl A compter du 28 Avril 1989 Radiation du 22 Juin 1989. Vt
Numéro d'observation
8400
Date d'ajout
22/06/1989
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Société civile immobilière Se transforme --En Sarl A compter du 28 Avril 1989 Radiation du 22 Juin 1989. Vt
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).