Entreprise : SCI COPI - SIREN 347 931 149
Identité
(Entreprise radiée le 24/01/2022)
Dénomination
SCI COPI
SIREN (siège)
347 931 149
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1988
Fermeture de l'établissement - 34793114900012
- Date d'effet de la fermeture : 21/01/2022
Fermeture de l'établissement - 34793114900020
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2007
Date de fin de la personne morale
28/09/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
128057.17 EUR
Adresse du siège
1 RUE LOUIS BLERIOT 29860 PLABENNEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DAIN CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Le Relecq Kerhuon
Nom, Prénom(s)
MALVILLE NICOLAS , THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Plabennec
Nom, Prénom(s)
PIRIOU ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Plabennec
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
34793114900020
Code APE
702C
Adresse
MOGUERAN IZELLA
29880 , PLOUGUERNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
34793114900012
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'immeubles.
Adresse
1 RUE 1 rue Louis Blériot
29860 , Plabennec - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1205
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1204
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : MALVILLE Nicolas, Thierry, siège de la liquidation : 1 Rue Louis Blériot 29860 Plabennec, parution de la publicité légale : Terra paru le 28/01/2022
Numéro d'observation
278
Date d'ajout
24/01/1989
Description
CAPITAL PORTE DE 15000 FRS A 840.000 FRS. A COMPTER DU 15/10/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 840 000.00 FRF nouveau montant : 128 057.17 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).