Entreprise : CONFORT MENAGER - SIREN 347 916 579
Identité
Dénomination
CONFORT MENAGER
SIREN (siège)
347 916 579
Date d'immatriculation au RNE
02/09/1988
Date de fin de la personne morale
01/09/2038
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 AV DU GENERAL DE GAULLE 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINCENT DENIS , CAMILLE , GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Yonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34791657900019
Enseigne
CONFORT MENAGER CONFORT MENAGER
Code APE
453A
Code APRM
4321AA - Installation d'antennes
Adresse
7 AV 7 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
89500 , Villeneuve-sur-Yonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/10/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de JOIGNY du 27/10/1999 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/03/1996
Description
: SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/02/96 MR F. JACQUET A ETE NOMME JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. B. DUFFARD
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/09/1988
Description
au journal : LE SENONAIS LIBERE le : 08/07/1988
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/09/1988
Description
Historique des observations depuis le 08/09/1988 : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12.06.1991, RENDU SUR ASSIGNATION, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE JOIGNY A OUVERT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JU- DICIAIRE D ELA SARL CONFORT MENAGER ET A FIXE PROVISOIREMENT AU 12.06.1991 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME COMME JUGE-COMMISSAIRE MR DUFFARD ET COMME REPRESENTANT DES CREAN- CIERS, ME VERPLAETSE A JOIGNY, 2 CHEMIN DE LA GUIMBARDE JOURNAL: LA LIBERTE DE L'YONNE DU 20/06/91 PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.07.1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE JOIGNY A AU- TORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE EN VUE DE L'ELABORATION PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATIOND'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT, ET A NOMME ME VALLIOT A 75016 PARIS, 41 RUE DU FOUR, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 18.10.1991, MR LE JUGE-COMMISSAIRE AUTORISE LES CONCOURS BANCAIRES SUIVANTS: 250.000 F SOUS FORME D'ESCOMPTE DE TRAITES AC- CEPTEES AUPRES DE LA SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, 249 RUE ST-MARTIN, 75003 PARIS (ART.40 DE LA LOI DU 25.01.1985 ET ART.60 DU DECRET DU 27.12.85 PAR ORDONNANCE EN DATE DU 20.11.1991, MR LE JUGE-COMMISSAIRE AUTORISE LES CONCOURS BANCAIRES SUIVANTS: 250.000 F SOUS FORME D'ESCOMPTE DE TRAITES AC- CEPTEES ET/OU DE CESSION DE CREANCES LOI DAILLY, EN TOUT OU PARTIE AUPRES DE LA SDBO - SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, 249 RUE ST-MARTIN, 75003 PARIS (ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25.01.1985 ET ARTICLE 60 DU DECRET DU 27.12.1985) PAR JUGEMENT EN DATE DU 27.11.1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE JOIGNY A RE- NOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 12.12.1991 PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.12.1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE JOIGNY A RE- NOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 08.01.1992 SUIVANT JUGEMENT, EN DATE DU 10.06.1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE JOIGNY A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION PARTIELLE DE LA SARL CONFORT MENAGER DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VILLENEUVE SUR YONNE, 7 AV DU GENERAL DE GAULLE, A LA SA YONNELEC, DONT LE SIEGE EST A AUXERRE, 60 R UE GUYNEMER A NOMME ME VALLIOT, DT A PARIS (75006), 41 RUE DU FOUR, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A MAINTENU ME VERPLAETSE DT A JOIGNY, 2 CHEMIN DE LA GUIMBARDE, EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS, ET MR DUFFARD, EN QUALITE DE JUGE-COMMIS- SAIRE JOURNAL: LA LIBERTE DE L'YONNE DU 02/07/92 PAR SUITE DE LA VENTE D'UNE PARTIE DE L'ENTREPRISE A LA SA YONNELEC, SISE A AUXERRE, 60 RUE GUYNEMER, LA SARL CONFORT MENAGER EST MISE EN SOMMEIL ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE: ME VALLIOT, A PARIS, 41 RUE DU FOUR Dépôt de l'acte au Greffe le : 05/09/1988 Publicité
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).