Entreprise : SANGHA FRANCE - SIREN 347 899 213
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2023)
Dénomination
SANGHA FRANCE
SIREN (siège)
347 899 213
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1988
Dissolution
- Date de dissolution : 01/07/1999
Fermeture de l'établissement - 34789921300057
- Date d'effet de la fermeture : 24/06/2022
Fermeture de l'établissement - 34789921300016
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/1999
Fermeture de l'établissement - 34789921300024
- Date d'effet de la fermeture : 22/01/2007
Fermeture de l'établissement - 34789921300032
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2019
Fermeture de l'établissement - 34789921300040
- Date d'effet de la fermeture : 24/06/2022
Date de fin de la personne morale
16/10/2076
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
3 AV DE MOULIERO 13770 VENELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIZIEN REGIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE JEAN-PIERRE , JACQUES , HUGUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Pukhet
Nom, Prénom(s)
PEIRONE YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence Cedex 3
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1999
Siret
34789921300032
Code APE
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Adresse
219 AV DE PROVENCE
13730 , SAINT-VICTORET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA SIPIERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1999
Siret
34789921300024
Code APE
518J
Adresse
315 RUE LOUIS ARMAND
13290 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ACTIPOLE LES MILLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2019
Siret
34789921300040
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Adresse
201 RTE DE LA SEDS
13127 , VITROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU RELAIS BAT D
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/2021
Siret
34789921300057
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros de matériels électriques et électroniques
Adresse
3 AV 3 Avenue de Mouliero
13770 , Venelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34789921300016
Code APE
245C
Code APRM
2042ZZ - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Origine du fonds
Création
Activité principale
FAB PARFUMS ET PRODUITS POUR LA TOILETTE
Code APRM
2042ZZ - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Code APRM
2042ZZ - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Adresse
29 BD DU DOCTEUR BONFILS
83470 , SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10469
Date d'ajout
05/05/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25856
Date d'ajout
06/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 24/06/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/07/2022
Description
Dissolution à compter du 24/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/06/2022, liquidateur : PHILIPPE Jean-Pierre, Jacques, Hugues, siège de la liquidation : 3 Avenue de Mouliero 13770 Venelles, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications paru le 07/07/2022
Numéro d'observation
5525
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 12/05/2021 du Parc du Relais Bat D 201 Route de la Seds 13127 Vitrolles au 3 Avenue de Mouliero 13770 Venelles
Numéro d'observation
19135
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Salon-de-Provence par suite de transfert du siège social à compter du 15/11/2019 du 219 avenue de Provence - ZA de la Sipière13730 Saint-Victoret au 201 route de la Seds - Parc du Relais Bat D13127 Vitrolles
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL ET SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE 29, BOULEVARD BONFILS 83470 SAINT MAXIMIN, OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1988 =========================================================================
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).