Entreprise : FORCE 7 - SIREN 347 841 231
Identité
Dénomination
FORCE 7
SIREN (siège)
347 841 231
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1988
Date de fin de la personne morale
12/09/2038
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 20 09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOURIES MICHELE
Nom d'usage
SIMORRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
La Tour-du-Crieu
Nom, Prénom(s)
MOATI ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MOURLANE JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Pamiers
Nom, Prénom(s)
LAFFITTE MARIE , FRANCE , ELIZABETH
Nom d'usage
BIGOU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Pamiers
Nom, Prénom(s)
MOURLANE GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1919
Commune de résidence
Pamiers
Nom, Prénom(s)
SOULIE MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Pamiers
Dénomination
ETABLISSEMENTS MOURLANE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Jean-du-Falga
Dénomination
FRANSAC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Pamiers
Dénomination
ETABLISSEMENTS SIMORRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Jean-du-Falga
Dénomination
SOULIE FRERES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Pamiers
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'ARIEGE
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Pamiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34784123100017
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRISE A BAIL D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL, ACHAT DE TOUS PRODUITS ET MATERIAUX NECESSAIRES A SON AGENCEMENT, REALIATION D'ACTIONS DE PROMOTION ET DE PUBLICITE
Adresse
RTE ANCIENNE ROUTE NATIONALE 20
09100 , Saint-Jean-du-Falga - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/09/1988
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 06.04.93 : RETRAIT DE DEUX MEMBRES DU GIE : SARL CACHE COEUR (RCS FOIX B 329 368 492) ET LA SARL BIJOUTERIE HORLOGERIE CADEAUX F GOMEZ (RCS FOIX B 347 701 898) RETRAIT DE DEUX ADMINISTRATEURS : MME SENEGAS BERNADETTE NEE CLARAC ET MELLE GOMEZ FLORENCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).