Entreprise : EQUIPEMENTS ET TECHNIQUES INDUSTRIELS - SIREN 347 831 810
Identité
Dénomination
EQUIPEMENTS ET TECHNIQUES INDUSTRIELS
SIREN (siège)
347 831 810
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1988
Date de fin de la personne morale
28/08/2087
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
551750 EUR
Adresse du siège
63 RUE GENERAL HOCHE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORPET DIDIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
GALLIENNE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/1988
Siret
34783181000077
Nom commercial
ETI INTERNATIONAL
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce fournitures générales industrie et équipements scientifiques et techniques et didactiques pour éducation et formation professionnelle
Adresse
63 RUE GENERAL HOCHE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
34783181000028
Code APE
516K
Adresse
9 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/08/1988
Siret
34783181000010
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
58 RUE GENERAL CHANZY
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
34783181000036
Code APE
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Activité principale
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Adresse
76370 , ROUXMESNIL-BOUTEILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE LOUIS DELAPORTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2006
Siret
34783181000044
Enseigne
MAZER
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
ANCIENNE ROUTE DE DUCLAIR
76380 , CANTELEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D ACTIVITE ECONOMIQUE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2008
Siret
34783181000051
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
5 RUE DES PATIS
76140 , LE PETIT-QUEVILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2010
Siret
34783181000069
Enseigne
ETI
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
66 RUE GENERAL CHANZY
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000956
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 29/01/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/007622
Date d'ajout
10/12/2020
Description
Par ordonnance en date du 28/10/2020, le Président du Tribunal Judiciaire a nommé la Selarl KSG prise en la personne de Me Vincent Suty 73 rue de le Colline BP93423 54015 NANCY en qualité d'administrateur provisoire.
Numéro d'observation
2761
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2017 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A : 1) PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, A MAINTENU ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE EUGENE BEILLARD 23 RUE GEORGES HEUILLARD 76600 LE HAVRE POUR ASSISTER L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'ACTIVITE A NOMME LIQUIDATEUR MAITRE BEATRICE PASCUAL 6 RUE DUPLEIX 76600 LE HAVRE 2) AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POUR UNE PERIODE DE DEUX MOIS COURANT DU 06/06/2017 AU 05/08/2017 ET CE DANS LE SEUL BUT DE TERMINER LES CHANTIERS EN COURS ET EVENTUELLEMENT LA CESSION DE L'ENTREPRISE LIQUIDATEUR : MAITRE BEATRICE PASCUAL 6, RUE DUPLEIX 76600 LE HAVRE 2) AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POUR UNE PERIODE DE DEUX COURANT DU 06/06/2017 AU 05/08/2017 ET CE DANS LE SEUL BUT DE TROUVER UN ACQUEREUR. A COMPTER DU 02/06/2017 Date d'effet : 02/06/2017
Numéro d'observation
690
Date d'ajout
03/02/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 03/02/2017 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS COURANT DU 06/02/2017 AU 05/06/2017
Numéro d'observation
3750
Date d'ajout
29/07/2016
Description
MENTION D'OFFICE :Par jugement en date du 29/07/2016 le Tribunal de Commerce du Havre a prononcé le redressement judiciaire suite à conversion de la sauvegarde en RJ avec administrateur - L622-10 al.2 sur : Remise au Rôle automatique A CONFIRME : Administrateur Judiciaire : MAITRE Eugène BEILLARD 23 Rue Georges Heuillard 76600 Le Havre dit que l'administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion Mandataire judiciaire : Maître Béatrice PASCUAL 6 Rue Dupleix 76600 Le Havre a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois courant du 05/08/2016 au 05/02/2017
Numéro d'observation
790
Date d'ajout
08/02/2016
Description
Ouverture d'une procédure de Sauvegarde MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/02/2016 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE L'Ouverture d'une procédure de sauvegarde avec administrateur - L621-4 al.4 SUR : Demande d'ouverture de sauvegarde A NOMME : ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE EUGENE BEILLARD 23, RUE GEORGES HEUILLARD 76600 LE HAVRE /XX/ DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION MANDATAIRE JUDICIAIRE : MAITRE BEATRICE PASCUAL 6, RUE DUPLEIX 76600 LE HAVRE
Numéro d'observation
3761
Date d'ajout
05/09/2014
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort TC de DIEPPE inscrit sous le N° 2006 B 39 à compter du 01/07/2014
Numéro d'observation
3707
Date d'ajout
03/09/2014
Description
Suppression partielle du fonds de commerce à la société OREXAD rcs B 320 955 396 à compter du 01/07/2014 l'activité de la société déclarée au rcs ne change pas
Numéro d'observation
3572
Date d'ajout
22/08/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/07/2014 : Ancienne adresse : 66 rue Général Chanzy 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 63 rue du Général Hoche 76600 Le Havre Transfert du siège social à compter du 01/07/2014 : Ancienne adresse : 66 rue Général Chanzy 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 63 rue du Général Hoche 76600 Le Havre Suppression du sigle : ETI à compter du 01/07/2014 adjonction d'un nom commercial : ETI INTERNATIONAL à compter du 01/07/2014 Actes déposés le 22/08/2014 - les affiches de normandie du 09/07/2014
Numéro d'observation
1503
Date d'ajout
08/04/2014
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 25/03/2014 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 30/06 actes déposés le 08/04/2014
Numéro d'observation
2669
Date d'ajout
29/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2010 : Nouveau : CORPET Didier, Président Changement de qualité : LEMETAIS DOMINIQUE JEAN MARIE, Président devient Directeur général Transfert du siège social à compter du 31/05/2010 : Ancienne adresse : 58 rue Général Chanzy 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 66 rue Général Chanzy 76600 Le Havre Transfert de l'établissement principal à compter du 31/05/2010 : Ancienne adresse : 58 rue Général Chanzy 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 66 rue Général Chanzy 76600 Le Havre actes déposés le 29/06/2010 - les affiches de normandie du 16/06/2010
Numéro d'observation
1231
Date d'ajout
22/03/2010
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort inscrit dans le ressort du TC de Rouen sous le n° 2007 B 195 à compter du 23/11/2009
Numéro d'observation
888
Date d'ajout
01/03/2010
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 58 rue Général Chanzy 76600 Le Havre à compter du 01/01/2010 Ancienne : Négoce fournitures générales industrie et équipements scientifiques et techniques pour éducation et formation professionnelle Nouvelle : Négoce fournitures générales industrie et équipements scientifiques et techniques et didactiques pour éducation et formation professionnelle
Numéro d'observation
2130
Date d'ajout
11/05/2009
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé 58 rue Général Chanzy 76600 Le Havre à compter du 01/04/2009 Ancienne : Commerce de gros et au détail location de fournitures et équipements industriels divers Nouvelle : Négoce fournitures générales industrie et équipements scientifiques et techniques pour éducation et formation professionnelle
Numéro d'observation
860
Date d'ajout
21/02/2008
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé 58 rue Général Chanzy 76600 Le Havre A COMPTER DU 11/06/2007 ANCIENNE : VENTE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUTES FOURNITURES GENERALES POUR L'INDUS- TRIE LE COMMERCE LE BATIMENT LA MARINE ET L'AGRICULTURE TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES MOBILIERES ET IMMOBILIERES ET AUTRES SUSCEPTIBLES DE CONCOURIR A SON DEVELOPPEMENT NOUVELLE : Commerce de gros et au détail location de fournitures et équipements industriels divers
Numéro d'observation
1443
Date d'ajout
31/03/2004
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUITE AU CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ET A L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE L'ADMINISTRATEUR, LA SOCIETE RCORP DEVIENT ORPHEA SAS DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 58 RUE DU GENERAL CHANZY 76600 LE HAVRE Date d'effet : 26/09/2002
Numéro d'observation
3734
Date d'ajout
16/10/2003
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DES CAPITAUX PROPRES - ACTES DEPOSES LE 09/10/2003 - LE COURRIER CAUCHOIS DU 13/10/2003 Date d'effet : 30/06/2003
Numéro d'observation
1708
Date d'ajout
15/05/1995
Description
ANCIENNE ACTIVITE : VENTE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUTES FOURNITURES GENE- RALES POUR L'INDUSTRIE LE COMMERCE LE BATIMENT LA MARINE ET L'AGRICULTURE NOUVELLE ACTIVITE : LA VENTE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUTES FOURNITURES GE- NERALES POUR L'INDUSTRIE LE COMMERCE LE BATIMENT LA MARINE ET L'AGRICULTURE TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES MOBILIERES ET IMMO BILIERES ET AUTRES SUSCEPTIBLES DE CONCOURIR A SON DEVELOPPEMENT A COMPTER DU 07.03.95 DEPOT DES ACTES DU 09.05.95 LE HAVRE LIBRE DU 29/30 AVRIL ET 1ER MAI 1995
Numéro d'observation
1708
Date d'ajout
15/05/1995
Description
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL A COMPTER DU 07.03.95 DEPOT DES ACTES DU 09.05.95 LE HAVRE LIBRE DU 29/30 AVRIL ET 1ER MAI 1995
Numéro d'observation
4029
Date d'ajout
18/11/1992
Description
SUPPRESSION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE CAEN (92 B 61) A COMPTER DU 10/07/92
Numéro d'observation
4126
Date d'ajout
29/11/1991
Description
DECES D'UN ADMINISTRATEUR M. CAUVIN YVES - NON REMPLACE - MODIFICATION DU 15/10/1991 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 3.915.000 F 00 A 3.995.000 F 00 - A COMPTER DU 18/06/91 - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 29/11/ 1991 - LES AFFICHES DE NDIE DU 13/11/91
Numéro d'observation
1207
Date d'ajout
29/03/1989
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE -APPORT PARTIEL D'ACTIF "DIVISION EQUIPEMENTS INDUSTRIELS" DE LA STE ETS TROUVAY & CAUVIN (57 B 284) AU PRIX STIPULE DE 3425000 F - DECLARATION DE CREANCES AU GREFFE DU HAVRE - BODACC DU 15/03/89 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 08/ 02/89 -ACTIVITE : VENTE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUTES FOURNITURES GENERALES POUR L'INDUSTRIE LE COMMERCE LE BATIMENT LA MARINE ET L' AGRICULTURE - AUGMENTATION DU CAPITAL : ANCIEN : 250000 F NOUVEAU 3675000 F - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 03/02/1989 A COMPTER DU 15/12/88
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).