Entreprise : GAGMI SERVICES - SIREN 347 820 615
Identité
Dénomination
GAGMI SERVICES
SIREN (siège)
347 820 615
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1988
Date de fin de la personne morale
18/08/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
57 BD DE LA VILLETTE 75010 PARIS 10 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOTCHIAN ARTHUR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOISY CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Dénomination
ETABLISSEMENTS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION FLEURIOT ET COMPAGNIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DOISY SA
Qualité
Administrateur
Dénomination
SOCIETE AMYOT AUDITEURS ET CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/07/1988
Siret
34782061500016
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FOURNIR AUX NEGOCIANTS TOUS RENSEIGNEMENTS ET D'ENTREPRENDRE TOUTES ACTIONS UTILES A LA GESTION ET A L'EXPLOITATION DE LEURS MAGASINS . SERVIR D'INTERMEDIAIRE POUR L'ACHAT DE MARCHANDISES, NOTAMMENT EN GROUPAGE OU A LA COMMISSION
Adresse
57 BD 57 boulevard de la Villette
75010 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46197
Date d'ajout
08/11/1990
Description
.PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 OCTOBRE 1990, LE T.C. DE SOISSONS A ARRETE UN PLAN DE CESSION PARTIELLE A 1- MR PINEAU, 2-STE ELY SOLDE, 3-SOFIPA, ET CESSION TOTALE DU SOLDE A LA STE BRIFI. NOMME MAITRE DELABY 31 RUE MOLIERE A SOISSONS, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
3365
Date d'ajout
18/10/1990
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 5 OCTOBRE 1990, LE T.C. DE SOISSONS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE. FIXE LA DATE DECESSATION DES PAIEMENTS AU 3 OCTOBRE 1990. NOMME MR LAMICHE JUGE CRE, MAITRE ROY 9 AVENUE DE SOISSONS A CHATEAU THIERRY (02400)REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MAITRE DELABY 31 RUE MOLIERE A SOISSONS (02200) ADMINISTRATEUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).