Entreprise : SCI DELCE - SIREN 347 817 348
Identité
Dénomination
SCI DELCE
SIREN (siège)
347 817 348
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1988
Début d’activité
19/07/1988
Date de fin de la personne morale
28/08/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
achat vente gestion immeubles ainsi que tous actes se rapportant à ces activités sans entrer dans le cadre d'une activité purement commerciale
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
RUE BERNARD TESTART 02610 MOY-DE-L'AISNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAISSE ALEXIS , BERNARD , ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Notre-Dame-des-Landes
Nom, Prénom(s)
CLAISSE BERNARD , ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Moÿ-de-l'Aisne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/1988
Siret
34781734800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
achat vente gestion immeubles ainsi que tous actes se rapportant à ces activités sans entrer dans le cadre d'une activité purement commerciale
Autres Activités
achat vente gestion immeubles ainsi que tous actes se rapportant à ces activités sans entrer dans le cadre d'une activité purement commerciale
Adresse
RUE BERNARD TESTART
02610 , MOY-DE-L'AISNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/08/1988
Description
Historique : JAL CONSTITUTION LA THIERACHE DU 29 7 88 DEPOT AU GREFFE DU 8 8 88 2 6 89- INSC MOD DEC ISION DU 13 4 89 CO-GERANT PARTANT MONSIEUR DEVIEN NE DOMINIQUE AU 31 3 89 JOURNAL LA THIERACHE DU 26 5 89 DEPOT AU GREFFE DU 1 6 89 12/10/1995 INSC.MO D. A.G.O. EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1995 * DEMISSION DE MADAME CLAISSE NEE ETHUIN MARIE-ANGE DE SES FO NCTIONS DE GERANTE, NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR CLAISSE ALEXIS. JOURNAL L'AISNE NOUVELLE DU 07 OCTOBRE 1995 DEPOT AU GREFFE DU 10 OCTOBRE 1 995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).