Entreprise : SCI REPUBLIQUE 36 - SIREN 347 801 896
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2022)
Dénomination
SCI REPUBLIQUE 36
SIREN (siège)
347 801 896
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1988
Fermeture de l'établissement - 34780189600015
- Date d'effet de la fermeture : 12/04/2022
Date de fin de la personne morale
18/08/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
36 AV DE LA REPUBLIQUE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOREAU VIKIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Saint-André-des-Eaux
Dénomination
SCI de la TOUR de l'HORLOGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34780189600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION IMMOBILIERE - La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, des locaux sui- vant : Cellule à usage commercial dans centre com- mercial Avenue de la République, à ST-NAZAIRE.
Adresse
36 AV 36 avenue de la République
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/04/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 12-04-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2022
Description
Décision de l'associé unique en date du 31-12-2021 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SCI DE LA TOUR DE L'HORLOGE (RCS ST NAZAIRE 398 101 378), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans L'Hebdo de Sèvre et Maine DU 03-03-2022 et rectificatif du 10-03-2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/08/1988
Description
Historique : Publicité Légale Statuts : ECHO DE LA PRESQU'ILE - A effet du 1/8/1994 DEMISSION DE Mme TRAVERS Marie-Luce de ses fonctions de gérante et NOMINA- TION DE Mle LOREAU Vikie en remplacement.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).