Entreprise : L.T.E SA - SIREN 347 792 244
Identité
Dénomination
L.T.E SA
SIREN (siège)
347 792 244
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1989
Date de fin de la personne morale
12/04/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
278 AV DE LA MARNE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNIEC DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Comines
Nom, Prénom(s)
ERGAND FRANCOIS , MARIE , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
MOREL SOLANGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Comines
Nom, Prénom(s)
RENOUARD ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1925
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
ROUBAISIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34779224400027
Code APE
7703
Origine du fonds
Création
Activité principale
TELEMATIQUE - COMMUNICATION PUBLICITE ET DEVELOPPEMENT DE TOUT LOGICIEL SE RAPPORTANT A LA TELEMATIQUE ET L'INFORMATIQUE EN GENERAL.
Adresse
278 AV DE LA MARNE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/04/1989
Description
Historique : LA SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE DE C OMINES 44, ROUTE D'ARMENTIERES A MARCQ EN BAROEUL "CHATEAU ROUGE" 278 AVENUE DE LA MARNE A COMPTER D U 01/01/1989. ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DE LILLE PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 21/06 /1988. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOUR COING LE 13/04/1989 ET DE LILLE LE 27/01/1989, PUB LICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 04-05 JANVIER 1989 . NOM COMMERCIAL : L.T.E. SA
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 27/11/1989 : CE JOUR DECL ARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS MODIFICATION D' OFFICE DU 5/12/1989 : JUGEMENT DU 30/11/1989 OUVRA NT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIA IRE. DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 27/11/1989. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MARTI N 49, AVENUE D'ALSACE ROUBAIX. JUGEMENT DU 30/11/1 989 PRONONCANT LA LIQUIDATION LIQUIDATEUR: ME MART IN 31/3/1992 RADIATION D'OFFICE DU 7/4/1992 : JUGE MENT DU 31/3/1992 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUF FISANCE D'ACTIF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).