Entreprise : SCI ASTER - SIREN 347 766 024
Identité
Dénomination
SCI ASTER
SIREN (siège)
347 766 024
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1988
Début d’activité
19/08/1988
Date de fin de la personne morale
18/08/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
EXPLOITATION DISPOSITION D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE MALBOURGET 63260 THURET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THURET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALOSSO PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
CLERMONT-FERRAND
Nom, Prénom(s)
BREUILLE LUC , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
CHATEL GUYON
Nom, Prénom(s)
DUMAS RICHARD , GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
CUSSET
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/08/1988
Siret
34776602400025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION DISPOSITION D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Autres Activités
EXPLOITATION DISPOSITION D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER
Adresse
1 RUE DE MALBOURGET
63260 , THURET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THURET
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/08/1988
Siret
34776602400017
Code APE
702C
Adresse
LES GROSLIERS
63140 , CHATELGUYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
905
Date d'ajout
25/08/1995
Description
A COMPTER DU 20/03/95 ANCIENNE RAISON SOCIALE: SCI L'ESTRE NOUVELLE RAISON SOCIALE : SCI ASTER TRANSFERT DU S.S. DES GROSLIERS 63140 CHATEL GUYON AU 1 RUE DU MALBOURGET 63260 THURET
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).