Entreprise : PATISSERIE BOULANGERIE DES QUATRE VENTS - SIREN 347 751 687
Identité
Dénomination
PATISSERIE BOULANGERIE DES QUATRE VENTS
SIREN (siège)
347 751 687
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1988
Dissolution
- Date de dissolution : 01/10/1992
Date de fin de la personne morale
31/08/2087
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
4 PL JULES VERNE 41350 VINEUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT JEAN , CLAUDE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
BLOIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34775168700018
Code APE
158D
Origine du fonds
Création
Activité principale
PATISSERIE, BOULANGERIE, GLACES, CONFISERIE, CHOCOLATERIE, SALON DE THE, CREPERIE, NEGOCE DE TOUS PRODUITS ET ARTICLES ALIMENTAIRES ET DE BIMBELOTERIE
Code APRM
9999ZZ
Adresse
4 PL PL. JULES VERNE
41350 , VINEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2120
Date d'ajout
24/07/1995
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, PAR JUGEMENT DU 21/07/95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
587
Date d'ajout
22/02/1993
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE NOMME COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE LAVALLART DEMEURANT A BLOIS, 10 MAIL CLOUSEAU, COMME JUGE COMMISSAIRE M.DELALOY ET FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01/10/92 PAR JUGEMENT DU 19/02/93
Numéro d'observation
588
Date d'ajout
22/02/1993
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, NOMME ME LAVALLART MANDATAIRE LIQUIDATEUR, PAR JUGEMENT DU 19/02/93
Numéro d'observation
409
Date d'ajout
08/02/1993
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOT DE BILAN EFFECTUES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS EN DATE DU 05/02/93
Numéro d'observation
2799
Date d'ajout
27/10/1992
Description
CESSION DU FONDS A LA SOCIETE EURL PATISSERIE DES QUATRE VENTS MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/10/1992
Numéro d'observation
1545
Date d'ajout
18/06/1990
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 18/04/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).