Entreprise : SOC LOISIRS NOCTURNES SOLONOC - SIREN 347 741 357
Identité
Dénomination
SOC LOISIRS NOCTURNES SOLONOC
Sigle
SOLONOC
SIREN (siège)
347 741 357
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1988
Date de fin de la personne morale
18/08/2038
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
EN DESPAX 32490 MONFERRAN-SAVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD CHRISTIAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Marestaing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/03/1989
Siret
34774135700029
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
EN DESPAX
32490 , MONFERRAN-SAVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3093
Date d'ajout
03/08/2017
Description
Radiation du RCS le 03/08/2017 avec effet au 28/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3092
Date d'ajout
03/08/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 28/07/2017, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de SOCIETE DE LOISIRS NOCTURNES (SARL) (Procédure ouverte le 04/11/2016 ) Date d'effet : 28/07/2017
Numéro d'observation
4452
Date d'ajout
04/11/2016
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 04/11/2016, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre SOCIETE DE LOISIRS NOCTURNES (SARL) A désigné : Juge commissaire : Monique BASSO, Liquidateur : Me Sophie DUMOUSSEAU 18, rue des Pénitents Bleus BP 40122 32003 AUCH CEDEX Et a fixé au 10/10/2016 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 04/11/2016
Numéro d'observation
3367
Date d'ajout
29/12/2009
Description
Vente ou cession de fonds - L141-12 à compter du 08/12/2009 : Adresse du fonds : En Despax - 32490 Monferran Savès Acquéreur : SARL ID AVENIR, Rcs Auch 517 956 454 Suite à la cession du fonds principal et la cessation totale d'activité, mise en sommeil de la société à compter du 08/12/2009.
Numéro d'observation
2210
Date d'ajout
26/08/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 21/07/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).