Entreprise : DRAL - SIREN 347 726 952
Identité
Dénomination
DRAL
SIREN (siège)
347 726 952
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1996
Début d’activité
11/12/1992
Date de fin de la personne morale
03/06/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
391031.73 EUR
Adresse du siège
79 AV DU GENERAL LECLERC 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COULONGES ROBERT , DOMINIQUE , LOUIS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
Cugnaux
Nom, Prénom(s)
AUBARD XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
SALVADORI EPOUSE COULONGES ANDREE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Commune de résidence
Le Plessis-Robinson
Nom, Prénom(s)
COULONGES LAURENT
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LATAPY EPOUSE COULONGES FLORENCE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
COULONGES EPOUSE HOPFFNER DOMINIQUE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LATAPY FLORENCE EPOUSE COULONGES FLORENCE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
GIRAUD YVES-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cestas
Nom, Prénom(s)
BOULARD EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mérignac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/1992
Siret
34772695200042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
79 AV DU GENERAL LECLERC
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
34772695200026
Code APE
516C
Adresse
89 RTE NATIONALE 1
59760 , GRANDE-SYNTHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64838
Date d'ajout
04/06/1996
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/02/1993
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 11/12/1992 SON SIEGE SOCIAL DE GRANDE SYNTHE 89 RO UTE NATIONALE 1 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE DUN KERQUE LE 21/12/1992 ET DE ROUBAIX-TOURCOING LE 11 /2/1993 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 24/12/1992 RADIA TION DU 28/6/1996 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE R ESSORT A DATER DU 29/5/1996 ET TRANSFERT AU 79 AVE NUE DU GENERAL LECLERC 33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX 96B1166
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 29/05/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).