Entreprise : T2 BATIMENT - SIREN 347 718 967
Identité
Dénomination
T2 BATIMENT
SIREN (siège)
347 718 967
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1988
Date de fin de la personne morale
03/08/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
2 RUE PARMENTIER 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABOURIN JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
BENOIT JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
LABEAU SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
MLLE KUMOR CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Domont
Nom, Prénom(s)
GRISSELY PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Saint-Leu-la-Forêt
Nom, Prénom(s)
MR JEUNEHOMME DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1988
Siret
34771896700016
Nom commercial
T 2 BATIMENT
Code APE
7600
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de tous intérêts et prise de participation financière et commerciale dans toute autre société tant en France Qu'a l'étranger : holding
Adresse
2 RUE 2 Rue PARMENTIER
95200 , Sarcelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8840
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12954
Date d'ajout
12/09/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 12/09/1997 , prononce la clôture pour extinction du passif
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/1993
Description
Par jugement en date du 30 Mars 1993 Le tribunal de commerce de Pontoise Nomme m. Leroy , Juge commissaire en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
29/01/1991
Description
Par jugement en date du 25 Janvier 1991 , Le tribunal de commerce de Pontoise - A prononcé le redressement et la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur Bidot - Liquidateur et représentant des créanciers : Maître Canet 1 rue de la citadelle à Pontoise - Cessation des paiements en date du : 12 Septembre 1990 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).