Entreprise : SCI R Y C L - SIREN 347 717 126
Identité
Dénomination
SCI R Y C L
SIREN (siège)
347 717 126
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1988
Début d’activité
06/07/1988
Date de fin de la personne morale
02/08/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition propriété administration et exploitation d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
25 RUE FRANKLIN 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. LLORENS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COGNET YVONNE , MARGUERITE , EMILIE
Nom d'usage
LLORENS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
LLORENS REGIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/07/1988
Siret
34771712600028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition propriété administration et exploitation d'immeubles
Autres Activités
acquisition propriété administration et exploitation d'immeubles
Adresse
25 RUE FRANKLIN
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. LLORENS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/1988
Siret
34771712600010
Code APE
702C
Adresse
3 PL ANTONIN MOINE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/08/1988
Description
Historique des observations depuis le 03/08/1988 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 25.07.96 TRANSFERT DU SIEGE A COMPTER DU 01.07.96 ANCIEN SIEGE : ST ETIENNE - 3 PLACE ANTONIN MOINE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).