Entreprise : CHD LILLE - SIREN 347 708 471
Identité
(Entreprise radiée le 30/08/2024)
Dénomination
CHD LILLE
SIREN (siège)
347 708 471
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1995
Fermeture de l'établissement - 34770847100136
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2024
Fermeture de l'établissement - 34770847100029
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1999
Fermeture de l'établissement - 34770847100037
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/1997
Fermeture de l'établissement - 34770847100045
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/1995
Fermeture de l'établissement - 34770847100052
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2005
Fermeture de l'établissement - 34770847100060
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1998
Fermeture de l'établissement - 34770847100078
- Date d'effet de la fermeture : 10/06/2005
Fermeture de l'établissement - 34770847100086
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2005
Fermeture de l'établissement - 34770847100094
- Date d'effet de la fermeture : 22/08/2016
Fermeture de l'établissement - 34770847100102
- Date d'effet de la fermeture : 02/09/2020
Fermeture de l'établissement - 34770847100110
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2009
Fermeture de l'établissement - 34770847100128
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2011
Date de fin de la personne morale
24/09/2088
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES PEUPLIERS 59810 LESQUIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARTEPARC BATIMENT A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHASSAING NICOLAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Annoeullin
Dénomination
FITECO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Changé
Dénomination
FIBA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Schiltigheim
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/1988
Siret
34770847100045
Code APE
741C
Adresse
22 ALL LAKANAL
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MINI PARC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/1995
Siret
34770847100052
Code APE
741C
Adresse
77 RUE NATIONALE
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2005
Siret
34770847100094
Nom commercial
CHD LILLE
Enseigne
CHD
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
9 RUE LOUIS NEEL
59260 , LEZENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SYNERGIE PARK
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
34770847100128
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
13 ALL LAKANAL
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/08/2016
Siret
34770847100136
Nom commercial
CHD LILLE
Enseigne
CHD
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Expertise comptable.
Adresse
2 RUE DES PEUPLIERS
59810 , LESQUIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARTEPARC BATIMENT A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
34770847100102
Nom commercial
CHD BRUAY-LA-BUISSIERE
Enseigne
CHD
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Expertise comptable dans tous pays, l'exercice de la profession d'expert comptable telle que définie par les textes en Vigeur et notamment par l'ordonnance du 29 septembre 1945 et telle qu'elle pourrait l'être par tous textes législatifs ou réglementaires ultérieurs.
Adresse
1 RUE ANATOLE FRANCE
62700 , BRUAY-LA-BUISSIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
34770847100037
Code APE
741C
Adresse
64 RUE D’AQUITAINE
62700 , BRUAY-LA-BUISSIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES PROVINCES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
34770847100029
Code APE
741C
Adresse
31 RUE SAINT PIERRE
62120 , AIRE-SUR-LA-LYS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
34770847100060
Code APE
741C
Adresse
9 PL DARNETAL
62170 , MONTREUIL-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
34770847100078
Code APE
741C
Adresse
68 RUE ANATOLE FRANCE
62700 , BRUAY-LA-BUISSIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
34770847100086
Code APE
741C
Adresse
PL NOTRE-DAME
62120 , AIRE-SUR-LA-LYS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
34770847100110
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
31 RUE DE LA PAROISSE
62140 , HESDIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
30/08/2024
Description
Radiation. Fusion Absorption par la SAS FITECO, rue Albert Einstein Parc Technopole 53810 Changé - RCS Laval 557 150 067 en date du 31-05-2024 avec effet rétroactif fiscal et comptable le 01-10-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13982
Date d'ajout
12/11/2020
Description
Radiation du RCS le 12/11/2020 avec effet au 02/09/2020
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Fusion absorption de la SAS SOLIDEC, SOCIETE LILLOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, 2 rue Louis de Broglie 59260 Lezennes - RCS Lille Métropole 400 771 929 en date du 01/07/2020.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/11/2008
Description
Article R.123-70 du code de commerce : augmentation du capital suite à la fusion absorption de la société CHD CREFEC - RCS 478047087 - avec effet rétroactif au 01/10/2007
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
25/09/1995
Description
Date de début d'activité dans le ressort: 21-06-1995
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/09/1995
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE VILLENEUVE D'ASCQ -NORD 22 ALLEE LAKANAL MINIPARC - RCS ROUBAIX TOURCOING 89 B 131 - A DATER DU 21/06/1995. ACTE CONSTITUTIF : DEPOT AU GREFFE DE LILLE LE 29/9/1988 PUBLIE DANS LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 11/6/1988. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE LE 12/9/1995 PUBLIE DANS LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 3/2/1995. ASSOCIES. MENTION DU 08/06/2006 Augmentation du capital suite à apport partiel d'actif de la SA CABINET DELEPIERRE ET ASSOCIES - RCS 3 83 619 210 - à dater du 01.10.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).