Entreprise : SCI AR - SIREN 347 679 003
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2023)
Dénomination
SCI AR
SIREN (siège)
347 679 003
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1988
Date de fin de la personne morale
31/08/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES BERGERS 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROUZET JEAN-PASCAL , RAYMOND , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Chatte
Nom, Prénom(s)
CROUZET NATHALIE , MARIE , SIMONE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Vinay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1988
Siret
34767900300033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, location, acquisition, construction, aménagement, gestion, exploitation par bail ou autrement la mise en valeur sous toutes ses formes de tous immeubles à usage d'habitation de commerce professionnels industriels ou artisanaux sis en France métropolitaire et toutes opérations civiles pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.
Adresse
19 RUE 19 Rue des Bergers
38000 , Grenoble - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/1990
Siret
34767900300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DES REMPARTS
38160 , SAINT-MARCELLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/008337
Date d'ajout
03/04/2023
Description
Radiation en date du 03/04/2023 - Clôture des opérations de liquidation 31/05/2022 (Assemblée générale en date du 31/05/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/008335
Date d'ajout
03/04/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 18/02/2022 - Siège de la liquidation : 19 Rue des Bergers 38000 GRENOBLE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Place Gre'net du 16/07/2022
Numéro d'observation
F16/016596
Date d'ajout
15/11/2016
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du Rue des Remparts 38160 SAINT-MARCELLIN au 19 Rue des Bergers 38000 GRENOBLE à compter du 20/09/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 01.08.1988 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 29.07.1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).