Entreprise : SCI LE DUIGOU - SIREN 347 658 122
Identité
Dénomination
SCI LE DUIGOU
SIREN (siège)
347 658 122
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1988
Début d’activité
01/06/2017
Date de fin de la personne morale
15/09/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
16 QUAI JEHAN FOUQUET 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DUIGOU ADELINE
Nom d'usage
MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Nom, Prénom(s)
BAIMA MARIE , THERESE
Nom d'usage
LE DUIGOU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
LE DUIGOU ARIANE
Nom d'usage
GAUDRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2017
Siret
34765812200036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 QUAI JEHAN FOUQUET
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/1988
Siret
34765812200010
Code APE
702C
Adresse
32 RUE DU LIEUTENANT
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3484
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/06/2017 : Ancienne adresse : 33 rue Echelle Marteau 53000 Laval Nouvelle adresse : 16 Quai Jehan Fouquet 53000 Laval Journal d'annonces légales : Le Courrier de la Mayenne du 06/07/2017 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2017 : Modifié : LE DUIGOU Marie Thérèse, Gérant, Associé, demeurant 16 Quai Jehan Fouquet 53000 Laval Modifié : MATHIEU Adeline, Associé, demeurant 36 rue du Bas-huet 78100 Saint-Germain-En-Laye Modifié : GAUDRY Ariane, Associé, demeurant 19 rue du Château 92500 Rueil-Malmaison
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).