Entreprise : J.A.L. - SIREN 347 624 934
Identité
Dénomination
J.A.L.
SIREN (siège)
347 624 934
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1988
Date de fin de la personne morale
25/07/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
ZAC DE LA PALUN 13700 MARIGNANE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 129
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LLORCA JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
PERTUIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34762493400027
Code APE
701F
Origine du fonds
Création
Activité principale
MARCHAND DE BIENS, IMPORT-EXPORT DE TOUS NEGOCES INTERNATIONAUX, ACHATS, VENTES DE TOUS PRODUITS, DE P.S., TRANSPORTS ET LOUAGES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE LA PALUN BP 129
13722 , MARIGNANE CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 129
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34762493400019
Code APE
602M
Adresse
CHE DE LA BARRE SAINT JEAN
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS ST JEAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29426
Date d'ajout
10/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4674
Date d'ajout
29/03/2017
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession PAR JUGEMENT DU 28/03/2017, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE CLOTURE LE PLAN DE CESSION. Date d'effet : 28/03/2017
Numéro d'observation
14734
Date d'ajout
02/12/2015
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance du 01/12/2015, Le Président du Tribunal de Commerce désigne la SCP GILLIBERT & ASSOCIES prise en la personne de Me Vincent GILLIBERT 2, rue Mahatma Gandhi - Espace Beauvalle - Bât.a 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 en remplacement de Maître Michel GILLIBERT. Date d'effet : 01/12/2015 Date d'effet : 01/12/2015
Numéro d'observation
3360
Date d'ajout
11/04/2000
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10.04.2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUTANT SUR REQUETE, A PRONONCE LE REMPLACEMENT DE ME GUY MARIANI, ES-QUALITE, PAR ME MICHEL GILLIBERT 36, RUE DOCTEUR HONNORAT 04000 DIGNE Date d'effet : 10/04/2000
Numéro d'observation
1387
Date d'ajout
14/02/1997
Description
VENTE DU FONDS A SARL SUD FRANCE DISTRIBUTION A COMPTER DU 2 DECEMBRE 1996
Numéro d'observation
8577
Date d'ajout
24/10/1996
Description
Modification d'office 23/10/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PCE ARRETE LE PLAN DE CESSION DE JAL SA NOMME COMMISSIARE A L'EXECUTION DU PLAN: ME GUY MARIANI 10 COURS MIRABEAU 13100 EN PCE
Numéro d'observation
3621
Date d'ajout
19/04/1996
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/04/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PCE REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA PROCEDURE COMMUNE AU -01/07/94 A COMPTER DU 15/04/96
Numéro d'observation
9101
Date d'ajout
15/12/1995
Description
Modification d'office 13 DECEMBRE 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA PROCEDURE COMMUNE JUSQU'AU 25/04/1996
Numéro d'observation
8174
Date d'ajout
10/11/1995
Description
PAR JUGEMENT DU 08/11/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PCE, STATUANT SUR REQUETE CONJOINTE, ETEND LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL)DEJA OUVERTE PAR JUGEMENT DU 25/10/95 A L'ENCONTRE DE LA SA ORGANISATION TRANSPORTS INTERNATIONAUX "OTI" (RCS AIX 93 B 346) A : - SA J.A.L (RCS AIX 88 B 630) - SARL JAL IMMO (RCS AIX 91 B 990) -SA JAL INTERNATIONAL (RSC AIX 90 B 1374) -SARL SERGI TRANSPORTS (RCS AIX 93 B 851) - SARL SUVIADIS(RCS MARSEILLE 92 B 1205) MAINTIENT JUGE COMMISSAIRE: M BRISSAC,REPRESENTANT DES CREACIERS : ME GROSSETTI 3, BLD ARISTIDE BRIAND 13100 AIX EN PCE, ADMINISTRATEUR: ME GUY MARIANI, 10 COURS MIRABEAU 13100 AIX EN PROVENCE FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 25/10/95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).