Entreprise : SAONG A7 - SIREN 347 609 265
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2021)
Dénomination
SAONG A7
SIREN (siège)
347 609 265
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1988
Fermeture de l'établissement - 34760926500017
- Date d'effet de la fermeture : 04/07/2019
Date de fin de la personne morale
02/08/2028
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
4 PL JULES FERRY 56100 LORIENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE FUR MAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Névez
Nom, Prénom(s)
LE TALLEC EMILIE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Bezouce
Nom, Prénom(s)
LE TALLEC JULIE , MICHELLE , MARIE , PAULE , JOSIANE
Nom d'usage
BOINVILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Saint-Hilaire-des-Landes
Nom, Prénom(s)
VOLANT MARIE-ODILE , MARTHE
Nom d'usage
CATTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Larmor-plage
Nom, Prénom(s)
DANIEL MARIE , ANGELE , JOSEPHINE
Nom d'usage
LE TEUFF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Commune de résidence
Caudan
Nom, Prénom(s)
LE TALLEC VIRGINIE , PAULE , MARIE , THERESE , MICHELLE
Nom d'usage
ATTAGNANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Saint-André-de-Bohon
Nom, Prénom(s)
BREGEON JOSIANE , MICHELINE
Nom d'usage
LE TALLEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Saint-Maur
Nom, Prénom(s)
LEVENEZ RENEE , MARGUERITE , BRIGITTE
Nom d'usage
POUCH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
LEVENEZ MARTINE , MONIQUE
Nom d'usage
DELAITRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
LE FUR RONAN , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Nom, Prénom(s)
LEVENEZ ANNICK , JEANNE , FRANCOISE
Nom d'usage
GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1934
Commune de résidence
Larmor-plage
Nom, Prénom(s)
COEFFIC ANNE , MARIE-THERESE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Périgny
Nom, Prénom(s)
COEFFIC MICHELE , MARIE
Nom d'usage
GUILLOME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Guidel
Nom, Prénom(s)
GILBERT VERONIQUE , MARIE , RENEE
Nom d'usage
GEFFRAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Languidic
Nom, Prénom(s)
GILBERT NATHALIE , ANNE-MARIE
Nom d'usage
FAVEREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Tarbes
Nom, Prénom(s)
LAPARRA CLAUDE , MARIE , JACQUES , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Lorient
Dénomination
CATEB
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lorient
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/1988
Siret
34760926500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 PL JULES FERRY
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9603
Date d'ajout
06/08/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/07/2019 - Liquidateur : LAPARRA Claude, Marie, Jacques, Philippe (anciennement gérant) - Le siège de la liquidation est fixé à : 4 place Jules Ferry 56100 Lorient - Journal d'annonces légales : Le pontivy journal en date du 09/08/2019 - Mise en sommeil de la société à compter du 04/07/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).