Entreprise : SARL CERECOLE - SIREN 347 591 729
Identité
Dénomination
SARL CERECOLE
SIREN (siège)
347 591 729
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1988
Date de fin de la personne morale
24/07/2008
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1524490.16 EUR
Adresse du siège
5 RUE TURGOT 27150 ETREPAGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETIERCE FRANCOIS , MARIE , LOUIS , LEON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Hébécourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/07/1988
Siret
34759172900012
Enseigne
LETICO
Code APE
512A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Collecte stockage
Adresse
5 RUE 5 Rue Turgo
27150 , Etrépagny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/04/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 24/04/1997 prononçant la clôture pour extinction du passif
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/09/1994
Description
: Par Jugements en date du 29.09.1994, le Tribunal de Commerce d'EVREUX a ouvert une procèdure de Redressement Judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 29.09.1994, puis a prononcé la Liquidation Judiciaire, et désigné la SCP GUERIN- DIESBECQ - 9 Rue Ducy - 27000 EVREUX en qualité de Représentant des créanciers et Liquidateur. Juge Commissaire : Monsieur DUCLOS Jean-Pierre
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/07/1988
Description
Historique des observations depuis le 25/07/1988 : JOURNAL PUBLICATEUR PARIS NORMANDIE $$$25/06/1998 Réouverture des opérations de liquidation. Suivant ordonnance du Tribunal de commerce d'Evreux en date du 15.06.1998, Monsieur LETIERCE François a été désigné en qualité de Liquidateur amiable de la SARL CERECOLE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/07/1988
Description
: En date du 26.09.1994, la SARL SOCIETE A RESPON- SABILITE LIMITEE CERECOLE a déclaré etre en état de cessation des paiements.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 24/04/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).