Entreprise : SNC ABBAYE DES VAUX DE CERNAY - SIREN 347 549 669
Identité
Dénomination
SNC ABBAYE DES VAUX DE CERNAY
SIREN (siège)
347 549 669
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1988
Début d’activité
08/07/1988
Date de fin de la personne morale
31/07/2068
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Acquisition, location, sous-location et gestion de locaux d'habitation, commerciaux et industriels aménages ou non
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
30 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Savry PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PUNTA-LARA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Les Sorinieres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/07/1988
Siret
34754966900021
Enseigne
ABBAYE DES VAUX DE CERNAY
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, location, sous-location et gestion de locaux d'habitation, commerciaux et industriels aménages ou non
Autres Activités
Acquisition, location, sous-location et gestion de locaux d'habitation, commerciaux et industriels aménages ou non
Adresse
30 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/07/1988
Siret
34754966900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ABBAYE DES VAUX DE CERNAY
78720 , CERNAY-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39892
Date d'ajout
01/09/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 09/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021B265931
Date d'ajout
31/08/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).