Entreprise : SCI DELAUNAY - SIREN 347 548 398
Identité
(Entreprise radiée le 22/03/2019)
Dénomination
SCI DELAUNAY
SIREN (siège)
347 548 398
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
31/05/2023
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 HAM PETIT VILLEY 39800 VILLERS-LES-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVERGNE COLETTE , NADINE
Nom d'usage
DELAUNAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Villers-les-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/09/1973
Siret
34754839800010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
AU VILLAGE
39600 , GRANGE-DE-VAIVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/09/1973
Siret
34754839800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT D'UNE PROPRIETE BATIE ET NON BATIE SISE A GRANGE DE VAIVRE LIEUDIT "CHAMPRON" ET "A LA ROUTE"
Adresse
3 HAM 3 Le Petit Villey
39800 , Villers-les-Bois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001405
Date d'ajout
22/03/2019
Description
Radiation en date du 22/03/2019 - Clôture des opérations de liquidation 29/01/2019 (Assemblée générale en date du 29/01/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001404
Date d'ajout
22/03/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 04/01/2018 - Siège de la liquidation : 3 Le Petit Villey 39800 VILLERS-LES-BOIS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Jura Agricole et Rural du 08/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Salins supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Salins au Tribunal de Dole avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET N0 2001-474 DU 30 MAI 2001: ANCIEN MONTANT : 10.000 FRS NOUVEAU MONTANT : 1.524,49 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).