Entreprise : GROUPEMENT D'ELEVAGE OVIN CAUSSENARD - SIREN 347 545 485
Identité
Dénomination
GROUPEMENT D'ELEVAGE OVIN CAUSSENARD
Sigle
GEOC
SIREN (siège)
347 545 485
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1988
Début d’activité
01/09/1988
Date de fin de la personne morale
09/12/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activités principales de l’objet social
Production collecte vente transformation approvisionnement en animaux services directement liés à l'objet ovins caprins
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Capital minimum
12249.28 EUR
Adresse du siège
PL DE LA MAIRIE 46320 LIVERNON FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISSEL ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Pradines
Nom, Prénom(s)
PRADAYROL CLEMENT , JEREMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1993
Commune de résidence
Reilhac
Nom, Prénom(s)
RIVIERE SANDRINE , GISELE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Couzou
Nom, Prénom(s)
CASTAGNE HELENE
Nom d'usage
SADARNAC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Mayrac
Dénomination
GAEC DE VIAZAC BAS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Livernon
Dénomination
LES GENESTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Gignac
Dénomination
AUDIT QUERCY ROUERGUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cahors
Dénomination
DE COURBOUS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Reyrevignes
Dénomination
GAEC DU PECH BILIERE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Couzou
Dénomination
LE CAUSSE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Brengues
Dénomination
FERME DE GIRAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Miers
Nom, Prénom(s)
SETZE Charlotte , Josette , Annie
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Corn
Nom, Prénom(s)
CAUSSANEL Jean-Pierre
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Livernon
Nom, Prénom(s)
RAFFY Romain
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Grèzes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34754548500018
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Production collecte vente transformation approvisionnement en animaux services directement Lies à l'objet ovins caprins.
Adresse
PL DE LA MAIRIE
46320 , LIVERNON - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 80 350.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 12 249.28 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).